Entreprise : SOCIETE DES TRAVAUX DE L EST - SIREN 588 505 255
Identité
Dénomination
SOCIETE DES TRAVAUX DE L EST
Sigle
SOTRAVEST
SIREN (siège)
588 505 255
Date d'immatriculation au RNE
24/08/1949
Début d’activité
01/07/1949
Date de fin de la personne morale
23/08/2048
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'entreprise générale de bâtiment et de travaux publics avec toutes les activités s'y rattachant, transports routiers, service de transports publics de marchandises, location de véhicules automobiles de transport de marchandises.
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Code APRM
4312BA - Terrassements
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
RTE DE ZINSWILLER 67110 OBERBRONN FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
PATTA RICHARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Eckbolsheim
Dénomination
GROUPE BECK
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Oberbronn
Dénomination
CABINET MAGAR AUDIT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Eckbolsheim
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1949
Siret
58850525500020
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Code APRM
4312BA - Terrassements
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'entreprise générale de bâtiment et de travaux publics avec toutes les activités s'y rattachant transports routiers service de transports publics de marchandises location de véhicules automobiles de transports de marchandises.
Code APRM
4312BA - Terrassements
Autres Activités
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
RTE DE ZINSWILLER
67110 , OBERBRONN - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
58850525500012
Code APE
452V
Adresse
5 A RUE DE WOERTH
67110 , REICHSHOFFEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21980
Date d'ajout
23/12/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/08/2020 : Partant : BECK Thomas, Président Nouveau : GROUPE BECK (SAS) représentée par BECK Thomas, Président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).