Entreprise : FABRIQUE DE MEUBLES JEAN BRUN - SIREN 586 950 289
Identité
Dénomination
FABRIQUE DE MEUBLES JEAN BRUN
SIREN (siège)
586 950 289
Date d'immatriculation au RNE
16/08/1969
Date de fin de la personne morale
15/08/2059
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
9 RUE DU CRET 43600 LES VILLETTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUN SIMONE
Nom d'usage
GRANGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Sainte-Sigolène
Nom, Prénom(s)
BRUN AIME , BAPTISTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Les Villettes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/08/1969
Siret
58695028900015
Code APE
3102Z - Fabrication de meubles de cuisine
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
MENUISERIE,EBENISTERIE,SCIERIE EXPLOITATION FORESTIERE ET TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER AUDIT COMMERCE.
Adresse
9 RUE DU CRET
43600 , LES VILLETTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/006703
Date d'ajout
28/10/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 28/10/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/006695
Date d'ajout
28/10/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 28/10/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/002582
Date d'ajout
12/07/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 12/07/2017 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 12/09/2017, Liquidateur judiciaire : SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 Rue De la Ronzade 43000 LE PUY-EN-VELAY. Date de cessation des paiements : 07/07/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/08/1969
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION : LE RENOUVEAU
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).