Entreprise : ETS POUPLIER - SIREN 586 480 204
Identité
Dénomination
ETS POUPLIER
SIREN (siège)
586 480 204
Date d'immatriculation au RNE
11/05/1964
Date de fin de la personne morale
10/05/2063
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1965
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
51000 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE LA CHAPELLE 02490 VERMAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Prevost BERNARD , MARIE , PAUL , GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Vermand
Nom, Prénom(s)
PREVOST BERNARD
Nom d'usage
PREVOST
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
VERMAND
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1964
Siret
58648020400013
Nom commercial
ETABLISSEMENTS POUPLIER
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Code APRM
1396ZZ - Fabrication de textiles techniques et industriels
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
fabrique de broderie mécanique en tous genres.
Code APRM
1396ZZ - Fabrication de textiles techniques et industriels
Code APRM
1396ZZ - Fabrication de textiles techniques et industriels
Adresse
20 RUE DE LA CHAPELLE
02490 , VERMAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
03/08/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 05-07-2022 , APPROBATION DU COMPTE DE LIQUIDATION, QUITUS ET DECHARGE AU LIQUIDATEUR, JOURNAL L'AISNE NOUVELLE DU 06-08-2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/04/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-03-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Aisne Nouvelle DU : 07-04-2022, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/05/1964
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET ACQUIER T PAR APPORT UN FONDS DE POUPLIER DELLE ET VVE PRE VOST- POUPLIER - DUREE DE LA SOCIETE : 50 ANS - DU 1.1.1964 AU 1.1.2014 - DEPOT DES STATUTS : 11.4.1 964 - JAL PULICATEUR : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 18.4.1964 - 21.9.1970 - INSC. MOD. MISE EN HARMONIE DES STATUTS DE LA SOCIETE, EN APPLICATIO N DES DISPOSI- TIONS DE LA LOI DU 24.7.1966 ET DU DECRET DU 23.3.1967 - 6.1.1986- INSC.MOD. ANCIEN G ERANT M. JEAN PREVOST NOUVEAU GERANT M. BERNARD PR EVOST A COMPTER DU 1.1.1986- A.G.O. REUNIE EXTRAOR DINAIREMENT DU 28.11.1985- JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 24.12.1985- DEPOT AU GREFFE DU 3.1.1986- 1150. 23/02/1993 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 31 DECEMBR E 1992 * SUPPRIMER LE TERME "ANCIENS" DE LA DENOMI NATION SOCIALE QUI DEVIENT "ETABLISSEMENTS POUPLIE R" * PRECISION DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL COMME SUIT : 20, RUE DE LA CHAPELLE 02490 VERMAND. * TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SARL EN SA A COMPTER DU 01 JANVIER 1993 * L'OBJET, LA DUREE ET LA SIEGE NE SONT PAS MODIF IES. * LE CAPITAL SOCIAL RESTE FIXE A 300.000,00 F RANCS * NOMINATION EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS : - MONSIEUR BERNARD PREVOST - MADAME PREVOST NEE BI LLON MARLENE - MONSIEUR PREVOST JEAN LESQUELS ONT ACCEPTE CES FONCTIONS. C.A. EN DATE DU 31 DECEMBRE 1992 * NOMINATION DE MONSIEUR PREVOST BERNARD EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION * NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES : - TITULAIRE : S.A. SOGAREX - SUPPLEANT : MONSIE UR GOUHIER GILLES. JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 02 FEVRIER 1993 DEPOT AU GREFFE DU 10 FEVRIER 1993 09/01/1998 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 30 DECEMBR E 1997 * TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SA EN SAR L A COMPTER DU 01 JANVIER 1998 * AUCUNE MODIFICATI ON SUR LA DENOMINATION SOCIALE, L'OBJET SOCIAL, LE SIEGE SOCIAL, LE CAPITAL ET LA DUREE. * SOUS SA N OUVELLE FORME, LA SOCIETE EST GEREE ET ADMINISTREE PAR MONSIEUR PREVOST BERNARD, POUR UNE DUREE ILLI MITEE. JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 06 JANVIER 1 998 DEPOT AU GREFFE DU 09 JANVIER 1998 14/09/2001 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 30 JUIN 2001 * AUGMENT ATION DU CAPITAL PUIS CONVERSION EN EUROS - ANCIEN CAPITAL : 300.000 FRANCS - NOUVEAU CAPITAL : 51.0 00 EUROS JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 01 AOUT 20 01 DEPOT AU GREFFE DU 14 SEPTEMBRE 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).