Entreprise : LE MARBRE S A - SIREN 585 550 312
Identité
Dénomination
LE MARBRE S A
SIREN (siège)
585 550 312
Date d'immatriculation au RNE
14/10/1955
Date de fin de la personne morale
13/10/1996
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
108000 Franc Français
Adresse du siège
32 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN 43000 LE PUY-EN-VELAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMARQUET SERGE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Vichy
Nom, Prénom(s)
JEAN MICHEL , MARCEL , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Unieux
Nom, Prénom(s)
JEAN PATRICK , MARCEL , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Nom, Prénom(s)
MATHEY MARIE-LOUISE
Nom d'usage
JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1923
Commune de résidence
Le Puy-en-Velay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/10/1986
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1946
Siret
58555031200011
Code APE
1503
Origine du fonds
Création
Activité principale
ENTREPRISE DE CARRELAGE, REVETEMENTS DE SOLS ET DE MARBRERIE INDUSTRIELLE DANS TOUTES SES APPLICATIONS.
Adresse
32 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN
43000 , LE PUY-EN-VELAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/000597
Date d'ajout
02/02/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 02/02/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001249
Date d'ajout
13/03/2020
Description
Ordonnance du Président en date du 13/03/2020 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BLANC Yannick en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F18/001961
Date d'ajout
19/04/2018
Description
Par ordonnance en date du 14/03/2018, le Président du Tribunal de Commerce du Puy en Velay a désigné, à effet du 1er octobre 2014, la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphael PETAVY 10 Rue de la Ronzade 43000 LE PUY EN VELAY en remplacement du syndic précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/000164
Date d'ajout
12/01/2015
Description
Ordonnance du Président en date du 12/01/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur JAMON Jean-Michel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/000073
Date d'ajout
08/01/2014
Description
Ordonnance du Président en date du 06/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur GRENIER Joel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/01/2012
Description
Ordonnance Président du 20-01-2012 nommant Mr Jean-René MESTRE en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr Daniel BOURRET
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/12/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 28/12/2007 nommant Maître Raphael PETAVY Rue Richond des Brus 43000 LE PUY EN VELAY en qualité de syndic en remplacement de Me Jean-Alain REAU.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/10/1990
Description
Radiation d'office - radiation en date du 19/10/1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/10/1955
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION : LA VOIX REPUBLICAINE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cessation d'activité en date du 19/10/1990 Sort du fonds : Disparition du fonds
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REGLEMENT JUDICIAIRE : JUGEMENT DU 020580 SYNDIC : Me SEGUY 11 COURS VICTOR HUGO LE PUY CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS - JUGEMENT DU 201089 JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF EN DATE DU 191090 JUGEMENT DU 201291 RAPPORTANT LE JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF ET REOUVRANT LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS - JUGE COMMISSAIRE : Mr BOURRET - SYNDIC : Me REAU 5 COURS VICTOR HUGO 43000 LE PUY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).