Entreprise : SOC DEVELOPPEMENT PRODUITS ANTILLAIS - SIREN 582 109 732
Identité
(Entreprise radiée le 25/11/2020)
Dénomination
SOC DEVELOPPEMENT PRODUITS ANTILLAIS
Sigle
SODEPA
SIREN (siège)
582 109 732
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1973
Date de fin de la personne morale
22/11/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1242000 EUR
Adresse du siège
RUE CROIX 97114 TROIS-RIVIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GABRIEL RAPHAEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1929
Commune de résidence
Trois-Rivières
Nom, Prénom(s)
BAULAND ERIC , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Le Gosier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1991
Siret
58210973200039
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Adresse
28 RUE DE PROVENCE
94150 , RUNGIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
28-30 - BP 372
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/03/1994
Siret
58210973200047
Code APE
513A
Adresse
32 RUE D AGEN
94550 , CHEVILLY-LARUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1958
Siret
58210973200021
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation des produits des Antilles (bananes) et leur Commercialisation sur le territoire métropolitain
Adresse
RUE Rue du Gal de Lacroix
97114 , Trois-Rivières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2201
Date d'ajout
10/08/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 06/06/2016Liquidateur : BAULAND Eric, MichelLe siège de la liquidation est fixé à : Etude BCM et Associés imm Marina Center Blanchard 97190 le GosierJournal d'annonces légales : LE PROBAN en date du 29/07/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1785
Date d'ajout
05/07/2005
Description
Augmentation du capitalAncien capital social 946 708.40 eurosNouveau capital social 1 242 000 eurosPublication dans le journal nouvelles étincelles en date du 30/06/2005Date d'effet : 30/06/2001
Numéro d'observation
2376
Date d'ajout
30/11/1992
Description
Changement de gérantDépart de Monsieur Duflo Gaston à compter du 19.06.92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de cessions de parts sociales - enregistré le 24.07.87 - Mr Saliba Hajjar à Raphaël Gabriel (soit 315 parts - propriétaire de 9.141 Parts) - les époux Arnauld Duflo à Mr Gaston Duflo (soit 370 parts - propriétaire de 7.236 Parts) dépôt de 13 actés de cession de parts sociales - enregistré le 17.02.92 - Paul bureau au profit de la S.C.E.A. Grand maison - Cts romain à S.C.E.A. Bunnel - richard de Lacroix à Alain de Lacroix - Jean Duflo à Philippe Duflo - de Lacroix richard a de Lacroix Georges - Edmond Duflo à Jean Duflo - Georges Lasserre à Jules Lasserre - Edmond Duflo à Denis Duflo - Gaston Duflo à Guy Adolphe - Pierre Lacroix à Gilles de Lacroix -Gaston Duflo à Marie-Hélène Montezer - Gaston Duflo à Colette Lee - Gaston Duflo à Gaston Duflo (fils). - Dépôt d'actes de cession de 50 parts sociales des consorts Duflo Arnauld & autres au profit de Mr. Yves Duflo, à compter du 11 Fev. & 08 Mars 93 enregistré le 07.06.93 la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 6 210 000.00 FRF nouveau montant : 946 708.40 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).