Entreprise : ANGALIS SA - SIREN 582 026 928
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2022)
Dénomination
ANGALIS SA
SIREN (siège)
582 026 928
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1975
Date de fin de la personne morale
18/02/2074
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
630224.24 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA REUNION 91940 LES ULIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MME PETERKA HEIDELORE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR PETERKA JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR ETIEVE DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
PETERKA NATHALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MALLET ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1974
Siret
58202692800025
Code APE
516G
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
Exploitation du commerce matériel informatique
Adresse
RUE RTABOEUF RUE DE LA REUNION DOMAINE DE COU
91940 , Les Ulis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/04/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 27-04-2022 Radiation d'office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'art. R. 123-125 du Code de Commerce (art. R. 123-136 du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22350
Date d'ajout
27/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 27/04/2022
Numéro d'observation
4744
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/08/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de MELUN en date du 12/07/2004 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
11357
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/04/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements le 03 04 1995 Au greffe de Corbeil Essonnes
Numéro d'observation
43698
Date d'ajout
19/02/1975
Description
Apport
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 03/06/93 - Transfert de l'établissement secondaire de LYON du 28 rue de Bonnel 69003 LYON au 85 Bd de l'Artillerie 69007 LYON à compter du 15/12/92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).