Entreprise : LE BETON ARME FERRARI SA - SIREN 581 680 097
Identité
Dénomination
LE BETON ARME FERRARI SA
SIREN (siège)
581 680 097
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1958
Date de fin de la personne morale
14/04/2067
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
10000000 Francs Français
Adresse du siège
61 RUE D ENFER 02000 LAON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
61-69
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDON JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Nom, Prénom(s)
LAVAYSSIERE CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
FERRARI JEAN , PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Laon
Nom, Prénom(s)
TOUSSAINT CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Laon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1945
Siret
58168009700010
Code APE
452V
Activité principale
entreprise de travaux publics entreprise de travaux publics
Adresse
61 RUE 61-69 rue D Enfer
02000 , Laon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
61-69
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
58168009700028
Enseigne
FERRARI DEMOLITIONS
Code APE
451A
Adresse
28 A RUE JEAN PERRIN
59500 , DOUAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
02/12/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 02/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
18/03/2019
Description
ORDONNANCE DU 18-03-2019 -désignant la SELARL V & V en la personne de Maître Stéphane VERMUE, Administrateur Judiciaire demeurant à Saint-Quentin (02100), Rue Victor Basch, en qualité de Mandataire ad'hoc, avec mission de représenter M. Jean-Paul FERRARI, Président de la SA LE BETON ARME FERRARI, dans la procédure de Liquidation Judiciaire et d'exercer les droits et prérogatives de celle-ci et du "débiteur" non compris dans la mission du Liquidateur Judiciaire.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
15/01/2009
Description
Par ordonnance en date du 15.1.2009, Monsieur le P résident du tribunal de Commerce de St-Quentin a n ommé Juge-Commissaire : * M. Dominique DIETSCH dan s la procédure de liquidation Judiciaire de : * St é LE BETON ARME FERRARI en remplacement du précéde nt Juge-Commissaire qui cessé ses fonctions.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
27/08/2008
Description
--- PAR JUGEMENT DU 27/08/08 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON AYANT ATTRIBUTIONS COMMERCIALESA PRONONCE LE REMPLACEMENT DE ME GRAVE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE PAR LA SELARL GRAVE WALLYN RANDOUX 87RUE PIERRE BROSSOLETTE 02100 SAINT-QUENTIN - DATED'EFFET : 27/08/2008
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
03/12/1999
Description
Historique : --- Radiation du RCS le 03/12/99 a co mpter du 03/12/99 CESSATION D'ACTIVITE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
12/03/1997
Description
Par jugement en date du 12/03/1997, le Tribunal de Grande Instance de Laon a mis fin à la période d' observation, à la mission de l'administrateur et a prononcé la liquidation judiciaire de : * Sté LE BETON ARME FERRARI Ledit jugement a désigné : - Li quidateur Judiciaire : SELARL GRAVE - WALLYN - RAN DOUX en la personne de Maître Michel GRAVE 87 rue Pierre Brossolette 02100 Saint Quentin * Poursuite d'activité exceptionnelle jusqu'au 25/04/1997.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
17/06/1996
Description
--- PAR JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 1996, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON AYANT ATTRIBUTIONS COMMERCIALES A PROLONGE LA PERIODE D'OBERSVATION DE LA SOCIETE BETON ARME FERRARI JUSQU'AU 27 MARS 1997
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
27/03/1996
Description
Par jugement en date du 27/03/1996, le Tribunal de Grande Instance de Laon a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de : * Sté LE B ETON ARME FERRARI Ledit jugement a : - fixé la fin de la période d'observation, sauf renouvellement, au 27/09/1996 - désigné : Administrateur Judiciai re : Maître BERKOWICZ 5 Bld Roosevelt 02100 SAINT- QUENTIN Représentant des Créanciers : Maître GRAVE 3 Rue N. Gréhant 02000 LAON
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/06/1995
Description
--- LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, REUNI LE 25.10.94 A PRIS ACTE DU DECES DE M. VARLET ANDRE, ADMINISTRATEUR ET A DECIDE DE NE PAS POURVOIR A SON REMPLACEMENT
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/06/1994
Description
--- AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 20.05.94 ANCIEN CAPITAL : 5.000.000 NOUVEAU CAPITAL: 10.000.000
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/05/1994
Description
--- MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ANCIEN C.CPTES TITULAIRE : SCP GOBERT CHAMPAGNE TARDIVIER NOUVEAU C. CPTES TITULAIRE :BOURDON JEAN DOMICILIE A CHALONS SUR MARNE ANCIENC. CPTES SUPPLEANT : BARBIER FRANCOIS NOUVEAU C.CPTES SUPPLEANT : LAVAYSSIER CLAUDE DOMICILIE A REIMS MODIFICATION DU 21.03.94
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/01/1994
Description
--- LE 31 MARS 1993 MODIFICATION D'ADMINISTRATEURS
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
10/02/1988
Description
Par jugement en date du 10/02/1988, le Tribunal de Grande Instance de Laon a homologué le concordat intervenu le 20/01/1988 entre la SA LE BETON ARME FERRARI et ses créanciers.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/04/1958
Description
--- PAR JUGEMENT EN DATE DU 10 FEVRIER 1988, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON AYANT ATTRIBUTIONS COMMERCIALES A HOMOLOGUE LE CONCORDAT INTERVENU LE 20 JANVIER 1988 ENTRE LA SA LE BETON ARME FERRARI ET SES CREANCIERS. PAR JUGEMENT DU 27 MARS 1996 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON AYANT ATTRIBUTIONS COMMERCIALES A PRONONCE LE REDRESSEMENTJUDICIAIRE DE LA SA LE BETON ARME FERRARI DESIGNEMADAME BELAVAL EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ADMINISTRATEUR : ME BERKOWICZ, 5 BD ROOSEVELT A SAINTQUENTIN 02100 REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME GRAVE 3 RUE N GREHANT A LAON AVEC PERIODE D'OBSERVATIO N JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE 1996 ... PAR JUGEMENT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON AYANT ATTRIBUTIONS COMMERCIALES DU 12 MARS 1997 A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LIQUIDATEUR : ME GRAVE 3 RUE N GREHANT A LAON POURSUITE D'ACTIVITE EXCEPTIONELLE JUSQU'AU 25 AVRIL 1997
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/04/1958
Description
Historique : --- Publicité au Journal : L'AISNE NO UVELLE --- Parution au Journal le 25/08/1945
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
01/07/1945
Description
Observations concernant l'établissement situé 61 A 69 RUE D'ENFER 02000 Laon : --- CREATION PAR APPO RT (41.000 F)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).