Entreprise : ETABLISSEMENTS UNIVERSELS MENAGERS - SIREN 579 200 270
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS UNIVERSELS MENAGERS
Sigle
EUM
SIREN (siège)
579 200 270
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1957
Date de fin de la personne morale
19/02/2012
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
138347.48 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA GIRAUDIERE 35530 NOYAL-SUR-VILAINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
BP 73
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE DAIN PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Quimperlé
Nom, Prénom(s)
RICHARD PHILIPPE , JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
GHAZAROSSIAN ARMEN , DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1934
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
BATTILANA JEAN-PIERRE , ANTOINE , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
DEL PRETE FRANCOIS , MARIUS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
CABINET PICAVET - LE DAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Concarneau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1932
Siret
57920027000026
Code APE
514H
Origine du fonds
Autre
Activité principale
tous articles de faïence verrerie, porcelaine, poterie, de tous produits alimentaires et d'entretien ménager (commerce de gros, demi-gros, détail) (début : 01.01.1991)
Adresse
RUE Rue de la Giraudière ZI de la Giraudière
35530 , Noyal-sur-Vilaine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
BP 73
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/01/1996
Description
: Par jugement du 07.12.1995, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la résolution du plan de la SA DEL PRETE EUROPE, la Société ADP PARIS, la Société ADP STRASBOURG, la Société ADP BORDEAUX, la Société ADP LILLE, la Société ADP LYON, la Société BAROIS CULIVERE et la SA EUM, arrêté par jugement en date du 26.09.1994. A ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions du Titre III de la loi n° 85.98 du 25/01/1985 modifiée à l'égard de : - la SA ADP FRANCE ancienne dénomination "DEL PRETE EUROPE", 32, Boulevard de la Fabrique, 13009 MARSEILLE, avec établissement secondaire, Rue de Tremblaie, ZI CHANTEPIE, 35000 RENNES, RCS RENNES B 056 807 688 (74 B 163). - la SA BAROIS CULIVERE, 19-21 Route de Monjean, 91321 WISSOUS. - la SA ETABLISSEMENTS UNIVERSELS MENAGERS, Rue de la Giraudière, ZI de la Giraudière, 35530 NOYAL- SUR-VILAINE, RCS RENNES B 579 200 270 (57 B 27). - la SA ADP PARIS, 19-21, Route de Monjean, 91230 WISSOUS. - la SA ADP STRASBOURG, Rue du Commerce, 67118 GEISPOLSHEIM, RCS STRASBOURG B 389 544 552. - la SA ADP BORDEAUX, ZI, 33290 BLANQUEFORT, RCS BORDEAUX B 389 512 211. - la SA ADP LILLE, Centre Commercial de Gros Lesquin Fretin, Rue du Mont de Terre, 59810 LESQUIN. - la SA ADP LYON, Route des Communaux, ZI Reyrieux 01600 TREVOUX, RCS LYON B 389 499 773 avec confusion des masses actives et passives A fixé la date de cessation des paiements au 07.12.1995. A nommé en qualité de Mandataire Liquidateur : Maître Georges ZUCCHI 46, Rue Saint-Jacques 13006 MARSEILLE.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
19/10/1994
Description
: * PAR JUGEMENT DU 26.09.1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE A ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION DE L'ENTREPRISE PRESENTE PAR LA SA DEL PRETE EUROPE SA - ADP, 32, BOULEVARD DE LA FABRIQUE, 13002 MARSEILLE 02, RCS RENNES B 056 807 688 (74 B 163), LA SOCIETE SA ETABLISSEMENTS UNIVERSELS MENAGERS, LA SOCIETE ADP PARIS, LA SOCIETE ADP STRASBOURG, LA SOCIETE ADP BORDEAUX, LA SOCIETE ADP LILLE, LA SOCIETE ADP LYON, LA SOCIETE BAROIS CULIVERRE * A FIXE A 11 ANS LA DUREE DU PLAN DE REDRESSEMENT * A NOMME MAITRE NESPOULOUS, 24, RUE LULLI, 13001 MARSEILLE, COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN, * A DESIGNE MONSIEUR FRANCOIS RICHARD, 142, RUE SAINTE - 13007 MARSEILLE POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, EN QUALITE DE SAPITEUR DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AVEC MISSION : - DE SURVEILLER MOIS PAR MOIS LA PREMIERE ANNEE ET TRIMESTRIELLEMENT LES DEUX ANNEES SUIVANTES, LES RESULTATS DE L'EXPLOITATION ET L'ETAT DE LA TRESORERIE DE LA SA DEL PRETE EUROPE, LA SOCIETE ADP PARIS, LA SOCIETE ADP STRASBOURG, LA SOCIETE ADP BORDEAUX, DE LA SOCIETE ADP LILLE, DE LA SOCIETE ADP LYON, DE LA SOCIETE BAROIS CULIVERRE, DE LA SA EUM - ETABLISSEMENTS UNIVERSELS MENAGERS ET DE LA SA IMMOBILIERE DE LA FABRIQUE - DE VERIFIER LA PONCTUALITE DES REGLEMENTS QUI DEVRONT ETRE FAITS DIRECTEMENTS PAR CES SOCIETES DIVERS CREANCIERS NOTAMMENT CEUX DE "L'ARTICLE 40" ET LE FNGS, - DE VEILLER A CE QUE NE SE CONSTITUE PAS UN NOUVEAU PASSIF POSTERIEUREMENT A L'ARRETE DU PLAN DE CONTINUATION, - DE FAIRE UN RAPPORT AU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN TOUS LES TROIS MOIS, LA PREMIERE ANNEE, PUIS TOUS LES SIX MOIS, LES DEUX ANNEES SUIVANTES.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/10/1993
Description
: * PAR JUGEMENT DU 11.10.1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE A ETENDU LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA DEL PRETE EUROPE, "ADP", 32, BOULEVARD DE LA FABRIQUE, 13002 MARSEILLE, ETABLISSEMENT SECONDAIRE : RUE DE TREMBLAIE, ZI CHANTEPIE, 35000 RENNES, RCS RENNES B 056 807 688 (74 B 163) AUX SOCIETES SUIVANTES : - SA BAROIS CULIVERRE, 112, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 91420 MORANGIS, RCS CORBEIL ESSONNES B 960 200 392 - SA ETABLISSEMENTS UNIVERSELS MENAGERS, AVEC CONFUSION DES MASSES ACTIVE ET PASSIVE * REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE GEORGES ZUCCHI, 46, RUE SAINT-JACQUES, 13006 MARSEILLE, * ADMINISTRATEUR : MAITRE HENRI NESPOULOUS, 24, RUE LULLI, 13001 MARSEILLE, AVEC POUR MISSION DE SURVEILLER LES OPERATIONS DE GESTION.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/02/1957
Description
Historique des observations depuis le 20/02/1957 : - JOURNAL PUBLICATEUR : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - REIMMATRICULATION DU N 430 B DE RENNES. - MODIFICATION DU 28.08.1982 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30.12.1981. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.10.1932 AU 01.01.1991, CHARTRES DE BRETA- GNE, LA CROIX AUX POTIERS. PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION PAR JUGEMNET EN DATE DU 21.03.1994 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE : SIX MOIS.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé rue de la Giraudière, ZI de la Giraudière 35530 Noyal-sur-Vilaine : Observation depuis le 20/02/1957 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.10.1932 AU 01.01.1991, CHARTRES DE BRETA- GNE, LA CROIX AUX POTIERS, CREATION, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).