Entreprise : CRONITE MANCELLE - SIREN 575 450 051
Identité
Dénomination
CRONITE MANCELLE
SIREN (siège)
575 450 051
Date d'immatriculation au RNE
18/05/1954
Début d’activité
01/05/1935
Date de fin de la personne morale
17/05/2064
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fusion moulage et façonnage de tous métaux
Code APE
2452Z - Fonderie d'acier
Capital social
815610 EUR
Adresse du siège
RTE DU LUDE 72230 ARNAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRETON GHISLAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Ferté-Bernard
Dénomination
MAZARS SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
CRONITE HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Arnage
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1935
Siret
57545005100017
Code APE
2452Z - Fonderie d'acier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fusion moulage et façonnage de tous métaux
Adresse
RTE DU LUDE
72230 , ARNAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
674
Date d'ajout
29/01/2014
Description
Fusion - L236-1 à compter du 10/12/2013 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : CRONITE MANCELLE DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée (SAS), route du Lude 72230 ARNAGE (RCS LE MANS (7202) 479 698 540)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4102
Date d'ajout
11/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/02/2012 Nouveau : SAS AFE CRONITE représentée par DE GELIS Philippe, Administrateur
Numéro d'observation
73
Date d'ajout
26/01/1984
Description
Suivant jugement en date du 10/01/1984, le tribunal de commerce du Mans a homologué le concordat passé le 21/12/1983 entre la SA MANCELLE DE FONDERIE et la majorité de ses créanciers à compter du 10/01/84
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
29/04/1983
Description
Jugement de continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 18/10/1983 à compter du 19/04/1983
Numéro d'observation
97
Date d'ajout
02/02/1983
Description
Ordonnance rendue par le juge-commissaire autorisant la poursuite de l'exploitation pour une durée de 3 mois à compter du 04/01/1983
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/01/1983
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) rendu par le tribunal de commerce du Mans le 04/01/1983 nommant Me MAES - 40 rue de la Galère - LE MANS comme syndic et fixant au 03/01/1983 la date de cessation des paiements à compter du 04/01/83
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).