Entreprise : HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE - SIREN 573 771 227
Identité
(Entreprise radiée le 30/01/2020)
Dénomination
HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE
Sigle
HBVS
SIREN (siège)
573 771 227
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1957
Date de fin de la personne morale
29/10/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'HLM à conseil d'administration
Capital social
3285270 EUR
Adresse du siège
13 RUE CLAUDE BERNARD 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINET STEPHANIE , MARIE , PAULE
Nom d'usage
GAUTHIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Chasselay
Nom, Prénom(s)
LACONDEMINE MARC , MARIE , JEAN , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Gleizé
Nom, Prénom(s)
RAMPON HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Jarnioux
Nom, Prénom(s)
CROUZET YVES , LEON , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
LEVIEUX PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Charbonnières-les-Bains
Nom, Prénom(s)
MEUNIER EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Gleizé
Nom, Prénom(s)
CATHERIN ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Belleville
Nom, Prénom(s)
LAIBE PHILIPPE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Saint-Georges-de-Reneins
Nom, Prénom(s)
CHADUIRON REGIS , CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Tarare
Nom, Prénom(s)
ALLOIN PIERRE , JOSEPH , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Francheleins
Nom, Prénom(s)
PARET GERARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Montanay
Nom, Prénom(s)
GAYAUD JOSETTE , MARCELLE
Nom d'usage
BOUSSANT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1928
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
BOLEVY JEANNINE , MARIE
Nom d'usage
CINY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
PIN GEORGETTE , ALINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Sain-Bel
Nom, Prénom(s)
LOURD PIERRE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
AMALLIA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
IN EXTENSO RHONE ALPES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Charbonnières-les-Bains
Dénomination
SOFONLY SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
Communauté des Communes de l'Agglomération de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Dénomination
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Dénomination
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VILLEFRANCHE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/06/1918
Siret
57377122700036
Enseigne
HABITAT BVS
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, réparation d'habitations collectives ou individuelles
Adresse
13 RUE 13 Rue Claude Bernard
69400 , Villefranche-sur-Saône - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/08/1981
Siret
57377122700028
Enseigne
HABITAT B.V.S.
Code APE
702A
Adresse
408 RUE DES REMPARTS
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F05/001230
Date d'ajout
27/04/2005
Description
Modification dans l'administration à compter du 9 Mars 2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F04/002733
Date d'ajout
07/10/2004
Description
Modification dans l'administration à compter du 10 Juin 2004
Numéro d'observation
F03/002598
Date d'ajout
01/10/2003
Description
Modification dans l'administration, mise en conformité des statuts au 5 Juin 2003
Numéro d'observation
F03/002595
Date d'ajout
01/10/2003
Description
Modification commissaire aux comptes titulaire au 11 Juin 1998
Numéro d'observation
F03/002597
Date d'ajout
01/10/2003
Description
Modification dans l'administration au 16 Octobre 13 Juin 31 Décembre 2002
Numéro d'observation
F03/002596
Date d'ajout
01/10/2003
Description
Modification dans l'administration au 6 Décembre 2001
Numéro d'observation
F02/002137
Date d'ajout
31/07/2002
Description
Modification dans l'administration à compter du 13 Juin 2002
Numéro d'observation
F02/000060
Date d'ajout
22/01/2002
Description
MODIFICATION ADMINISTRATION AU 26 AVRIL 14 MAI ET 7 JUIN 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/07/1992
Description
MODIFICATION ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 14 OCTOBRE 1991 MODIFICATION ADM, DENOMINATION A COMPTER DU 7 AVRIL 1992 MODIFICATION COMMISSAIRES AUX COMPTES A COMPTER DU 25 JUIN 1992 MISE EN CONFORMITE DES STATUTS AVEC LE DECRET DU 28 JUILLET 1992 DM DU 25 MAI 1994 : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE 3 ADMINISTRATEURS (M. GEORGES DUTREVE, M. PIERRE MARONI, M. JEAN JACQUES PIGNARD) MISE EN CONFORMITE DES STATUTS A COMPTER DU 29 JUILLET 1993 DM DU 18 JUILLET 1996 : MODIFICATION ADM A COMPTER DU 23 JUIN 1995 DECLARATION MODIFICATIVE du 10 Février 1997 MODIFICATION ADM A COMPTER DU 6 MAI 1995 DECLARATION MODIFICATIVE du 10 Février 1997 MODIFICATION ADM A COMPTER DU 27 SEPTEMBRE 1996 ET 31 OCTOBRE 1996 DECLARATION MODIFICATIVE du 10 Février 1997 AUGMENTATION DU CAPITAL A COMPTER DU 20 DECEMBRE 1996 DECLARATION MODIFICATIVE du 26 NOVEMBRE 1998 : MODIFICATION ADM A COMPTER DU 26 JUIN 1997 DECLARATION MODIFICATIVE du 19 MAI 1999 : REGULARISATION ADMINISTRATION AU 26 JUIN 1997 DECLARATION MODIFICATIVE du 1ER DECEMBRE 1999 : MODIFICATION ADMINISTRATION AU 11 JUIN 1998 DECLARATION MODIFICATIVE du 30 DECEMBRE 1999 : NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL AU 1ER JANVIER 2000 DECLARATION MODIFICATIVE du 8 MARS 2000 : MODIFICATION ADMINISTRATION AU 10 JUIN 1999 ET 11 FEVRIER 1999 DECLARATION MODIFICATIVE du 30 JANVIER 2001 : MODIFICATION CAPITAL CONVERSION EN EUROS, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE 408 RUE DES REMPARTS 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE A 13 RUE CLAUDE BERNARD 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE AU 6 DECEMBRE 2000 DECLARATION MODIFICATIVE du 26 Avril 2001 Modification dans l'administration à compter du 6 Décembre 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).