Entreprise : DOUBINSKI FRERES - SIREN 572 195 824
Identité
Dénomination
DOUBINSKI FRERES
SIREN (siège)
572 195 824
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1957
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2248623 EUR
Adresse du siège
9 RUE BENOIT MALON 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECLETY JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1922
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GIRAULT FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
NOGENT S/MARNE
Nom, Prénom(s)
MAUREL CHARLES, LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1924
Commune de résidence
AU BOUSCAT
Nom, Prénom(s)
MONSIEUR JUNIERES BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1929
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
MONSIEUR LAPORTE BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1934
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
CIE FRANCAISE DU MEUBLE SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Pessac
Dénomination
SOCIETE ROCHEFORTAISE DE PRODUITS ALIMENTAIRES SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE PARPRODAL SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1938
Siret
57219582400089
Code APE
4901
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Exploitation directe ou indirecte de tout établissement industriel ou commercial se rapportant au meuble, à l'ameublement, à la décoration et à l'équipement de la maison -
Adresse
9 RUE BENOIT MALON
92150 , SURESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48150
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
74761
Date d'ajout
29/10/1997
Description
Le tribunal de commerce de Paris par Pvoces-verbal du 28 mai 1997 et en application de l'article 89 du décret du 22.12.1967, monsieur le juge commissaire à donne acté au syndic de la reddition de son compte, et à Constate la dissolution de l'un.I.o.n
Numéro d'observation
11817
Date d'ajout
19/10/1983
Description
Par ordonnance Deposeele 27 juin 1983, monsieur le juge Commiss aire a constaté l'arrêt de l'activité à compter du 25 juin 1983, la masse ne disposant plus de fonds nécessaires permettant un bon équilibre d'exploitation dans le règlement judiciaire -
Numéro d'observation
10710
Date d'ajout
22/09/1983
Description
Liquidation des biens 83 l 2176 - jugement de conversion du Tc de Paris en date du 12 septembre 1983 -
Numéro d'observation
12709
Date d'ajout
17/11/1982
Description
Par ordonnance du 23 juillet 1982, monsieur le juge commissaire ordonne la continuation d'exploitation jusqu'au 31 juillet 1982 pour l'ensemble des Stes débitrices représentées par me Lafont, administrateur judiciaire -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).