Entreprise : GRAND HOTEL DE L EUROPE - SIREN 572 060 242
Identité
Dénomination
GRAND HOTEL DE L EUROPE
SIREN (siège)
572 060 242
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1957
Début d’activité
01/01/1948
Date de fin de la personne morale
14/04/1998
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
HOTEL
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE CONSTANTINOPLE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COULAUD SARDET ODILE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LANDES JOSETTE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1939
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ETUDES & CONSEILS SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DUCATEL PARTICIPATIONS SNC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DORANOR SA DE DROIT SUISSE
Qualité
Administrateur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1948
Siret
57206024200011
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
HOTEL
Adresse
15 RUE DE CONSTANTINOPLE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/1992
Siret
57206024200029
Enseigne
HOTEL ANNE DE FRANCE
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
HOTEL
Adresse
6 RUE GUSTAVE GOUBLIER
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1957B0602430
Date d'ajout
13/06/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 12-06-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
22/05/2008
Description
JUGEMENT DU 06-05-2008. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M PERRAUD
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
14/01/2008
Description
JUGEMENT DU 18-12-2007. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M BAUDOUIN
Numéro d'observation
3082
Date d'ajout
06/04/2004
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS PAR JUGEMENT EN DATE DU 23.03.2004 NOMME LA SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME PIERREL EN REMPLACEMENT DE ME PIERREL
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
2634
Date d'ajout
14/01/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 10.01.2000 NOMMANT M.CAVROIS JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
62030
Date d'ajout
30/09/1998
Description
JUGEMENT DU 21 09 1998 PROROGE LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 08 10 1998
Numéro d'observation
32575
Date d'ajout
08/06/1998
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 08 06 1998, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 975666, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 09 02 1998, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE MR SAULAIS JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MR MENAT LIQUIDATEUR MAITRE PIERREL 211 BLD VINCENT AURIOL PARIS (75013) JONCTION SOUS PATRIMOINE COMMUN AVEC LES STES THINET ET CIE RCS 562063289, GIE OTS RCS 394362545, DUCATEL INVESTISSEMENT RCS578204281, SNC DUCATEL PARTICIPATIONS RCS 379651367, SNC THINET PARTICIPATIONS RCS 394225460, POURSUITE D ACTIVITE JUSQU AU 1 10 98, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
30313
Date d'ajout
26/05/1998
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 26.05.98.
Numéro d'observation
11256
Date d'ajout
14/02/1991
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :30 OCTOBRE 1988
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE GENERALE DU 25 OCOTBRE 1968
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION DU N- 344 840 B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).