Entreprise : LEROUX AUTOMOBILES - SIREN 571 722 776
Identité
(Entreprise radiée le 25/02/2020)
Dénomination
LEROUX AUTOMOBILES
SIREN (siège)
571 722 776
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1957
Date de fin de la personne morale
29/12/2028
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
208000 EUR
Adresse du siège
49 RUE ALAIN COLAS 80136 RIVERY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA BORNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTAINE SYLVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Pontoise
Nom, Prénom(s)
JALLU-BERTHIER PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Pontoise
Nom, Prénom(s)
JALLU-BERTHIER ARNAUD , PIERRE , MARIE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
Pontoise
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense
Dénomination
SALUSTRO REYDEL SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nanterre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/08/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
57172277600010
Adresse
48 RUE GAULTHIER DE RUMILLY
80000 , AMIENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/12/1929
Siret
57172277600028
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous travaux de carrosserie, mécanique, électricité, et généralement tout ce qui concerne le commer ce de l'automobile, du matériel agricole, des cyc- cles et motocycles, de procéder à l'achat, la vente, l'échange, la location de tous ces véhicules et l'exploitation des contrats de marque que la Sté posséde déjà ou qui pourront lui être concédés Toutefois en ce qui concerne la location des véhicules, l'exercice de cet objet sera laissé au libre arbitre du Conseil d'Administration Acheter, vendre tous immeubles aux mieux des intérêts de la Sté. Créer ou exploiter aux effets ci-dessus, toutes agences, sous-agences, succursales et bureaux. Créer ou participer à la création de toutes sociétés filiales ou entreprises ayant un but similaire à l'objet L'accomplissement de prestations de services à caractère administratif, informatique, commercial et financier pour le compte de société du groupe, le management, l'animation et la gestion des ressources humaines, l'élaboration, la conduite et le suivi des orie
Adresse
49 RUE Rue Alain Colas
80136 , Rivery - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I de la Borne
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
57172277600036
Code APE
501Z
Adresse
29 CHS D HOCQUET
80100 , ABBEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
57172277600044
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Activité principale
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
80132 , VAUCHELLES-LES-QUESNOY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/002318
Date d'ajout
25/02/2020
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 01/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001156
Date d'ajout
29/01/2020
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'associé unique JBD Immo 3/5 RUE LOUIS DELAGE 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE, 791 472 038 RCS GTC Pontoise en date du 02/01/2020. Insertion dans le COURRIER PICARD DU 02.01.2020
Numéro d'observation
F19/007553
Date d'ajout
27/08/2019
Description
Transmission universelle de patrimoine de la société LDA au profit de la SA LEROUX AUTOMOBILES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/07/2010
Description
Historique des observations / dossier RCS : Apport de la Branche complète et autonome d'activité de négoce, réparation et entretien de véhicules automobiles sis à PA de Vauchelles les Quesnoy 80132 VAUCHELLES LES QUESNOY à la Société SLA à compter du 18/06/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC) === : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/12/1957
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL PUBLICATEUR : NON INDIQUE. REIMMATRICULATION DU N0 16.690. IL Y A DESORMAIS UNE CLAUSE D'AGREMENT DE CESSIONNAIRES D'ACTIONS ET L'ORGANE HABILITE A STATUER EST LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. ORIGINE : APPORT DE MME VVE BERTHE LEROUX, RC 1007 RADIEE LE 21 NOVEMBRE 1927.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).