Entreprise : SOC FONCIERE LOUIS XVI - SIREN 562 007 906
Identité
Dénomination
SOC FONCIERE LOUIS XVI
SIREN (siège)
562 007 906
Date d'immatriculation au RNE
13/08/2013
Début d’activité
18/10/2012
Date de fin de la personne morale
12/08/2046
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
acquisition et gestion d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE PROVIGNY 94230 CACHAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERCHER SANDRINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Buthiers
Nom, Prénom(s)
FENOUIL PIERRE , PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
FENOUIL NATHALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1990
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Nom, Prénom(s)
GARDET JACQUELINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
ROUX FABRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Marolles-en-Hurepoix
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/10/2012
Siret
56200790600026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition et gestion d'immeubles
Autres Activités
acquisition et gestion d'immeubles
Adresse
14 RUE DE PROVIGNY
94230 , CACHAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1956
Siret
56200790600018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
64 RUE DES MATHURINS
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/08/2013
Description
Société régie par la loi du 24.07.1966 et le décret du 23.03.1967 sur les sociétés commerciales SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES. DELIBERATION DU 29 10 1968
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30625
Date d'ajout
13/08/2013
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/08/2013
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30.12.1981 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Numéro d'observation
75246
Date d'ajout
03/03/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).