Entreprise : REY ET FILS - SIREN 561 850 397
Identité
Dénomination
REY ET FILS
SIREN (siège)
561 850 397
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1937
Début d’activité
30/01/2008
Date de fin de la personne morale
31/01/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Location meublée professionnelle marchand de biens achat revente de tous biens immobiliers négoce de biens mobiliers location d'immeubles nus ou aménagés gestion de patrimoine immobilier
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
216000 EUR
Adresse du siège
BD DENIS PAPIN 11000 CARCASSONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALY GASPAROU GEORGETTE
Nom d'usage
REY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1929
Commune de résidence
CARCASSONNE
Nom, Prénom(s)
MENJUCQ CAROLE , SUZANNE , MARIE
Nom d'usage
REY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Carcassonne
Nom, Prénom(s)
REY PIERRE , DOMINIQUE , CHARLES , DENIS
Qualité
Président de SAS, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Carcassonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/01/2008
Siret
56185039700036
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location meublée professionnelle marchand de biens achat revente de tous biens immobiliers négoce de biens mobiliers location d'immeubles nus ou aménagés gestion de patrimoine immobilier
Autres Activités
Location meublée professionnelle marchand de biens achat revente de tous biens immobiliers négoce de biens mobiliers location d'immeubles nus ou aménagés gestion de patrimoine immobilier
Adresse
BD DENIS PAPIN
11000 , CARCASSONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2108
Date d'ajout
12/06/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/05/2014 :modification domicile personnel Modifié : REY Pierre, Dominique, Charles denis, Président, Membre du comité de direction, demeurant 12 impasse Guillaume Besse 11000 Carcassonne
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2337
Date d'ajout
12/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/06/2012 : Partant : GIL NATHALIE, Commissaire aux comptes titulaire Partant : SEVERAC MICHEL, Commissaire aux comptes suppléant jal : libération du 12.07.2012
Numéro d'observation
814
Date d'ajout
22/02/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/02/2012 : Partant : REY JEAN LOUIS, Membre du comité de direction (décédé) Nouveau : REY Carole suzanne marie, Membre du comité de direction jal : libération du 16.02.2012
Numéro d'observation
499
Date d'ajout
06/02/2008
Description
Modification de l'objet social à compter du 30/01/2008 : nouveau : location meublée professionnelle activité de marchand de biens achat et revente de tous biens immobiliers négoce de biens mobiliers location d'immeubles nus ou aménagés gestion de patrimoine immobilier commerce d'appareils ménagers radios télévision articles de cadeaux et vente de gaz liquifié négoce de biens de décoration exploitation d'un centre de lavage et toutes activités annexes ou complémentaires Reprise d'activité à compter du 30/01/2008
Numéro d'observation
157
Date d'ajout
12/01/2008
Description
Vente ou cession de fonds - L141-12 à compter du 02/01/2008 suivant acte s.s.p. en date du 02/01/2008. Adresse du fonds : 11000 CARCASSONNE, Boulevard Denis PAPIN Acquéreur : SARL REY SERVICES (TOULOUSE B 501 633 176) JAL : LIBERATION DU 10/01/2008 Mise en sommeil de la société à compter du 02/01/2008
Numéro d'observation
2261
Date d'ajout
21/07/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 22/06/2006 : CHANGEMENT DE QUALITE : SEVERAC MICHEL, COMMISSAIRE AUX COMPTES DEVIENT COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT CHANGEMENT DE QUALITE : GIL NATHALIE, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT DEVIENT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Numéro d'observation
1850
Date d'ajout
26/06/2002
Description
-AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL : LE CAPITAL SOCIAL A ETE AUGMENTE D'UNE SOMME DE 56 000 EUR, POUR ETRE PÖORTE DE 160 000 EUR A 216 000 EUR- SUIVANT PV DE L'AGE DU 31/05/2002- LE COURRIER DE LA CITE DU 24/06/2002- Date d'effet : 31/05/2002
Numéro d'observation
329
Date d'ajout
17/01/2002
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20.12.2001 A DECIDE DE MODIFIER LA DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE : ANCIENNE DENOMINATION :"ETABLISSEMENTS REY ET FILS ". NOUVELLE DENOMINATION :"REY ET FILS". L'ASSEMBLEE DECIDE ENFIN DE MODIFIER LA FORME DE LA SOCIETE: ANCIENNE FORME : SOCIETE ANONYME NOUVELLE FORME : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE MR.PIERRE REY EST DESIGNE EN QUALITE DE PRESIDENT POUR UNE DUREE ILLIMITEE. MR.JEAN-LOUIS REY ET MME GEORGETTE GALY GASPAROU SONT DESIGNES EN QUALITE DE MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION. Date d'effet : 20/12/2001
Numéro d'observation
1096
Date d'ajout
08/07/1999
Description
SUIVANT PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 28 MAI 1999 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL - AUGMENTATION ANCIEN CAPITAL : 800 000 FRANCS NOUVEAU CAPITAL : 1 000 000 FRANCS CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL DE FRANCS EN EUROS PUIS AUGMENTATION DE 7 550,97 EUROS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 160 000 EUROS JAL : LE COURRIER DE LA CITE DU 21 JUIN 1999 Date d'effet : 28/05/1999
Numéro d'observation
1401
Date d'ajout
04/08/1997
Description
- SUIVANT PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 28 JUIN 1997 - SUIVANT PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 28 JUIN 1997 - DEMISSION DE MME REY GEORGETTE DE SON POSTE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 28 JUIN 1997 - NOMINATION DE MME GIL NATHALIE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR MOREL GERARD A COMPTER DU 28 JUIN 1997 JAL : LE COURRIER DE LA CITE DU 28 JUILLET 1997
Numéro d'observation
1456
Date d'ajout
21/10/1991
Description
SUIVANT ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 29 JUIN 1991, DEMISSION DE MR PIERRE GALY-GASPAROU ET DE MME DANIELLE REY DE LEUR MANDAT D'ADMINISTRA- TEUR ; A DESIGNE MR JEAN LOUIS REY EN QUALITE DE NOUVEL ADMINISTRATEUR. SUIVANT CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 29 JUIN 1991, DEMISSION DE MR JEAN LOUIS REY EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL, DESIGNE MME GEORGETTE REY DIRECTEUR GENERAL. A COMPTER DU 29 JUIN 1991. JAL : LE COURRIER DE LA CITE DU 23.09.91 ET DU 14.10.91.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
06/01/1989
Description
SUIVANT P.V.DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 01/10/1988, MR JEAN LOUIS REY DEMEURANT A CARCASSONNE, 20 RUE COURTEJAIRE, A ETE NOMME DIRECTEUR GENERAL NON ADMINISTRATEUR. JAL : LE COURRIER DE LA CITE DU 22/10/1988 A COMPTER DU 01/10/88
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
06/01/1989
Description
SUIVANT P.V.DU CONSEIL D'ADMININISTRATION DU 15/05/1988, CHANGE- MENT DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL. ANCIEN : MR CHARLES REY, DEMISSIONNAIRE NOUVEAU : MR PIERRE REY DEMEURANT A CARCASSONNE, 43 RUE PIERRE GERMAIN. JAL : LE COURRIER DE LA CITE DU 22/10/1988 A COMPTER DU 15/05/88
Numéro d'observation
1440
Date d'ajout
13/12/1988
Description
SUIVANT A.G.O. DU 14/06/1973, A.G.O. DU 30/06/1979 ET A.G. A CARAC TERE MIXTE DU 29/06/1985, RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, MR SEVERAC MICHEL, DEMEURANT A CARCASSONNE, ZONE IN- DUSTRIELLE - AVENUE GAY LUSSAC (DUREE DE 6 EXERCICES). JAL : LE COURRIER DE LA CITE DU 06/08/1988 A COMPTER DU 14/06/73
Numéro d'observation
1494
Date d'ajout
04/11/1987
Description
SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE DU 18/04/1987, DEMISSION DE MR REY JEAN LOUIS. NOMINATION DE MME ROLLAND NEE REY BEATRICE, EN QUALITE D'ADMINIS- TRATEUR. SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE DU 29/05/1987, NOMINATION DE MR GALY GASPARROU PIERRE, COMME NOUVEL ADMINISTRATEUR. JAL : LE COURRIER DE LA CITE DU 10/10/1987 A COMPTER DU 18/04/87
Numéro d'observation
722
Date d'ajout
03/06/1987
Description
SUIVANT A.G.E. DU 16/02/1987, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE CARCASSONNE, 21 BD OMER SARRAUT A CARCASSONNE, ZONE INDUSTRIELLE - RUE DENIS PAPIN. JAL : LE COURRIER DE LA CITE DU 28/03/1987 A COMPTER DU 01/01/87
Numéro d'observation
721
Date d'ajout
03/06/1987
Description
SUIVANT A.G.E. DU 16/02/1987, SUPPRESSION DE L'ACTIVITE : QUINCAIL LERIE, FERS, BRICOLAGE. L'ACTIVITE EXACTE EST : COMMERCE D'APPA- REILS MENAGERS, RADIO, ELECTRICITE, TELEVISION, ARTICLES DE CA- DEAUX ET VENTE DE GAZ LIQUIFIE (LE RESTE SANS CHANGEMENT). JAL : LE COURRIER DE LA CITE DU 28/03/1987 A COMPTER DU 01/01/87
Numéro d'observation
481
Date d'ajout
21/03/1987
Description
SUIVANT CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 06/10/1986 ET ACTE DE ME BENEDETTI, NOTAIRE A CARCASSONNE, DU 31/12/1986 : VENTE DE L'ENSEMBLE DE LA BRANCHE "BRICOLAGE" A L'EXCEPTION DE CELLE D'ELECTRO-MENAGER, GAZ, CADEAUX, RESERVEE PAR LA SOCIETE VENDERESSE ET EXCLUE DE LA VENTE, DEPENDANT D'UN FONDS DE COMMERCE SIS A CARCASSONNE, 19 ET 21 BD OMER SARRAUT ET ZONE INDUSTRIELLE DE LA BOURIETTE, A LA S.A. MONSIEUR BRICOLAGE MOURET A LIMOUX. OPPOSITIONS A CARCASSONNE, CHEZ ME BENEDETTI, NOTAIRE A COMPTER DU 01/01/87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).