Entreprise : CHENI - SIREN 552 114 977
Identité
Dénomination
CHENI
SIREN (siège)
552 114 977
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1959
Date de fin de la personne morale
21/09/2011
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2192315 EUR
Adresse du siège
39 QUAI ANDRE CITROEN 75015 PARIS 15 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NUM VOIE 39A43
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FUAD A O E ALEISSA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Nom, Prénom(s)
AYE FRANCOISE , JEANNE , CECILE
Nom d'usage
BARTHELEMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Olivet
Nom, Prénom(s)
LESPINE JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
BLEIGNY LE CARREAU
Nom, Prénom(s)
GUERILLON RENAUD , MARIE , YVES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HUFFMAN DALE , ERNEST
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Dénomination
COMPAGNIE FRANCAISE DE MINES COFRAMINES SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
BEFEC MULQUIN ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GBA-COFIREC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/07/1912
Siret
55211497700051
Code APE
132Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
RECHERCHE ET EXPLOITATION MINIERES
Adresse
39 QUAI 39-43 quai Andre Citroen Tour Mirabeau
75015 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NUM VOIE 39A43
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
46124
Date d'ajout
26/11/2002
Description
JUGEMENT DU 25.11.2002. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 024237, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 08.11.2002, JUGE COMMISSAIRE M.BOUCHER, REPRESENTANT DES CREANCIERS-LIQUIDATEUR ME MONTRAVERS 62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, DELAI DE DECLARATION DE CREANCES : 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40583
Date d'ajout
08/11/2002
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 08.11.2002.
Numéro d'observation
49025
Date d'ajout
04/06/1997
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 21/02/1997
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
DUREE DE LA SOCIETE JUSQU'AU 26 JUIN 2068 APRES PROROGATION -
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 27 JUIN 1969 -
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).