Entreprise : CONSEIL GESTION MARKETING VIE ENTREPRISE - SIREN 552 069 411
Identité
Dénomination
CONSEIL GESTION MARKETING VIE ENTREPRISE
Sigle
GMV CONSEIL
SIREN (siège)
552 069 411
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1997
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
442720 EUR
Adresse du siège
25 RUE TITON 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Peirin CLAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Vallauris
Dénomination
GMV PARTICIPATIONS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT EXPERTISE ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cap-d'Ail
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/04/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/11/1951
Siret
55206941100064
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSEILS EN ORGANISATION
Adresse
25 RUE 25 rue Titon
75011 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
55206941100056
Code APE
741E
Adresse
11 RUE DE LABORDE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/10/1989
Siret
55206941100049
Enseigne
GMV CONSEIL
Code APE
741E
Adresse
64 RUE ESCUDIER
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
64-66
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1997B0066486
Date d'ajout
24/04/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24/04/2020 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P202000075 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Charles-Axel Chuine 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, , maintient M. Pascal Gagna, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1997B0066484
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 09/01/2020 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202000075 date de cessation des paiements le 30/11/2019, et a désigné juge commissaire : M. Pascal Gagna, administrateur : SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Charles-Axel Chuine 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 09/07/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1997B0066481
Date d'ajout
25/09/2019
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 16-09-2019
Numéro d'observation
86352
Date d'ajout
23/02/2004
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : GMV INVESTISSEMENTS SA 25 RUE TITON 75011 PARIS 403147333 RCS PARIS
Numéro d'observation
13850
Date d'ajout
15/01/1997
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).