Entreprise : FINANCIERE DE CEZEMBRE - SIREN 552 058 943
Identité
Dénomination
FINANCIERE DE CEZEMBRE
SIREN (siège)
552 058 943
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1990
Début d’activité
18/06/1990
Date de fin de la personne morale
10/08/2096
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Directement ou indirectement en France ou à l'étranger : - Prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères par tous moyens - - l'acquisition et la concession de tous brevets, marques et exploitations commerciales et industrielles - et plus généralement, toutes opérations civiles, commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant aux objets indiqués ci-dessus où a tous autres objets connexes et qui seraient de nature à favoriser ou développer l'activité sociale.
Code APE
6492Z - Autre distribution de crédit
Capital social
1200000 EUR
Adresse du siège
ODET 29500 ERGUE GABERIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAJOT MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
PUTEAUX
Dénomination
CONSTANTIN ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Dénomination
SOCOTAB
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
ERGUE-GABERIC
Dénomination
FINANCIERE ARNIL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Puteaux
Dénomination
Bolloré SE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
ERGUE GABERIC
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/06/1990
Siret
55205894300044
Code APE
6492Z - Autre distribution de crédit
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Directement ou indirectement en France ou à l'étranger : - Prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères par tous moyens - - l'acquisition et la concession de tous brevets, marques et exploitations commerciales et industrielles - et plus généralement, toutes opérations civiles, commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant aux objets indiqués ci-dessus où a tous autres objets connexes et qui seraient de nature à favoriser ou développer l'activité sociale.
Autres Activités
Directement ou indirectement en France ou à l'étranger : - Prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères par tous moyens - - l'acquisition et la concession de tous brevets, marques et exploitations commerciales et industrielles - et plus généralement, toutes opérations civiles, commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant aux objets indiqués ci-dessus où a tous autres objets connexes et qui seraient de nature à favoriser ou développer l'activité sociale.
Adresse
ODET
29500 , ERGUE GABERIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS AU GREFFE DE PARIS LE 14/11/1919 PUBLICITE : JOURNAL LES PETITES AFFICHES DU 22/11/19 (156, BD HAUSSMANN, 75008 PARIS PUIS 170, BD HAUSSMANN 75008 PARIS) * TRANSFERT DANS LE RESSORT DU GREFFE DE NANTERRE LE 20/03/86 (93, RUE DU CHATEAU, 92100 BOULOGNE) * TRANSFERT DANS LE RESSORT DU GREFFE DE PARIS LE 25/03/88 (83, BD EXELMANS, 75016 PARIS) DEPOT DES ACTES : 02/08/88 N[011484 PUBLICITE : JOURNAL LES PETITES AFFICHES DU 06/05/88 * LA SOCIETE A DECLARE NE PAS CONSERVER D'ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT DU GREFFE DE L'ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).