Entreprise : SOCIETE BLIN ET BLIN - SIREN 552 046 765
Identité
Dénomination
SOCIETE BLIN ET BLIN
SIREN (siège)
552 046 765
Date d'immatriculation au RNE
25/03/1955
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1173857.43 EUR
Adresse du siège
RUE DU CHEVALIER DE ST GEORGE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANTHELOU JEAN , PIERRE , RAYMOND
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
Caudebec les Elbeuf
Nom, Prénom(s)
DE RICQLES GERARD EDMOND HERVE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1922
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FRAT JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1908
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GENERAL DESRUMAUX ALBERT , LOUIS , GERY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1927
Commune de résidence
Hellemmes Lille
Nom, Prénom(s)
GENERAL ZIMMERN MICHEL , HENRI , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1934
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEBRET ANDRE , GUSTAVE , EDOUARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1908
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MORGANT ROGER , ROMUALD
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1913
Commune de résidence
Elbeuf
Nom, Prénom(s)
TOUILLON FERDINAND , LOUIS
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1899
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
WELFLING JEAN , FRANCOIS , ANTOINE , MARCEL , ARMAND
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
WORMS JACQUES , EDOUARD , VICTOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1910
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/12/1984
Siret
55204676500012
Code APE
4431
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
RUE DU CHEVALIER DE ST GEORGE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Elbeuf ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rouen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rouen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/08/1978
Description
HOMOLOGATION DU CONCORDAT PASSE LE 13.01.78 ENTRE LA STE BLIN ET BLIN ET SES CREANCIERS ME J.M. GARNIER 63 BLD SAINT GERMAIN A PARIS A ETE NOMME COMMIS- SAIRE AU CONCORDAT A COMPTER DU 19/05/78
Numéro d'observation
42271
Date d'ajout
25/07/1978
Description
.HOMOLOGATION DE CONCORDAT - JUGEMENT DU 19 MAI 1978
Numéro d'observation
18039
Date d'ajout
10/03/1975
Description
.REGLEMENT JUDICIAIRE 75R47 - JUGEMENT DECLARATIF DU 06 FEVRIER 1975 - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 29 JANVIER 1975
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
06/03/1975
Description
PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LA STE BLIN ET BLIN A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE A COMPTER DU 06/02/75
Numéro d'observation
54806
Date d'ajout
21/08/1974
Description
-AUX TERMES D'UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNALDE COMMERCE DE PARIS DU 26 JUIN 1974 MAITRE HUBERT LAFONT - DEMEURANT : 25 RUE GODOT DE MAUROY A PARIS, A ETE NOMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 7 700 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 173 857.43 EUR
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
-PAR ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 19 JUIN 1975 MAITRE LAFFONT A ETE PROROGE DANS SES FONCTIONS POUR UNE NOUVELLE DUREE DE 9 MOIS
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
-PAR ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 24 DECEMBRE 1974 MAITRE HUBERT LAFFONT A ETRE PROROGE DANS SES FONCTIONS POUR UNE DUREE DE SIX MOIS
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SOCIETE EN NOM COLLECTIF SE TRANSFORME EN SOCIETE ANONYME A COMPTER DU : 17 DECEMBRE 1923
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
-REIMMATRICULATION DU N° 216 679 B
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 30 JUIN 1969
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).