Entreprise : ETABLISSEMENTS G.WUNSCH - SIREN 552 016 172
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS G.WUNSCH
SIREN (siège)
552 016 172
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1955
Date de fin de la personne morale
31/01/2043
Date de clôture
30/04
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
158 T RUE DU TEMPLE 75003 PARIS 3 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOLIA JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
ROCOFFORT GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Medan
Nom, Prénom(s)
MOLIA SYLVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
LENOIR FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Le Chesnay
Nom, Prénom(s)
BOEZ ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1926
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Siret
55201617200017
Code APE
366A
Adresse
158 T RUE DU TEMPLE
75003 , PARIS 3 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
55201617200025
Code APE
366A
Adresse
52 RUE DU BOIS DE TILLET
60800 , CREPY-EN-VALOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54 ET 56
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/07/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
55201617200041
Code APE
366A
Adresse
16 RUE DE LA PIERRE LEVEE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
30/08/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1993 LE T C DE SENLIS A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMRNT PAR CESSION DE LA STE NOMME MAITRE GOULLETQUER 183 AVENUE G CLEMENCEAU A NANTERRE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
23/03/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 1993 LE TC DE SENLIS PRONONCE LARESOLUTION DU PLAN ARRETE PAR JUGEMENT DU 11 NOVEMBRE 1991 ; OUVRE UNE NOUVELLE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA STE ; NOMME MR VERNET JUGE COMMISSAIRE , MR VINCENT JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT , MAITRE LEHERICY REPRESENTANT DES CREANCIERS ; DESIGNE MAITRE GOULLETQUER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT LA GESTION ; FIXE AU 01 MARS 1993 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ; FIXE A 6 MOIS LA DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Numéro d'observation
26587
Date d'ajout
26/03/1991
Description
PAR JUGEMENT DU 11 JANVIER 1991, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION DE LA STE. FIXE LA DUREE DU PLAN DE REDRESSEMENT A 10 ANS, NOMME ME LEHERICY COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
2219
Date d'ajout
09/04/1990
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 8 MARS 1990, LE T.C. DE SENLIS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, REGIME GENERAL, DE LA STE. FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 8 MARS 1990. FIXE A 6 MOIS LA DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION. NOMME MR TRANGOSI JUGE COMMISSAIRE, LA SCP LEBLANC ET LE HERICY REPRESENTEE PAR ME LEBLANC 105 RUE H. PAUQUET A CREIL EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET MAITRE PERNEY ADMINISTRATEUR AVEC, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFéRéS PAR LA LOI, LA MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT LA GESTION.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 07 1966 ET LE DECRET DU 23 03 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ASSEMBLEE DU 30 06 1969
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION DU N 298 002 B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).