Entreprise : PONT CARDINET AUTOMOBILES - SIREN 552 011 504
Identité
Dénomination
PONT CARDINET AUTOMOBILES
SIREN (siège)
552 011 504
Date d'immatriculation au RNE
24/01/1955
Date de fin de la personne morale
23/01/2030
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38417.15 EUR
Adresse du siège
3 BD PEREIRE 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUNAN DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1930
Nom, Prénom(s)
HUCHE CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KOSSMANN CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LECLERC MARC , EUGENE , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1912
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAIRE ROLAND , FELICIEN , ADRIEN
Qualité
Autre, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1926
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/11/1989
Siret
55201150400016
Code APE
6503
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
3 BD PEREIRE
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1955B0115017
Date d'ajout
13/09/2017
Description
ORDONNANCE DU 06-09-2017 -le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire et a ordonné la radiation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
09/01/2008
Description
JUGEMENT DU 17-12-2007. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M ROCHE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
21954
Date d'ajout
25/07/2001
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 11.01.2001 NOMMANT MME BENEZET JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
71525
Date d'ajout
04/12/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 19.10.2000 NOMMANT MME BENEZET JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
21511
Date d'ajout
03/04/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 16.03.2000 NOMMANT M.COULON JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
53471
Date d'ajout
27/06/1989
Description
.JUGEMENT DU 27 AVRIL 1989 ARRETE LA PLAN DE CESSION DE LA STE A LA SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE MARTIN SA DESIGNE MR MICHEL MARTIN ES QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA S.A. CIE FINANCIERE MARTIN COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN, LUI DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'IL A PRIS A CET EGARD. FIXE LA DUREE DU PLAN A 1 AN DESIGNE PENDANT CETTE DUREE ME PESSON COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AVEC LA MISSION PREVUE A L'ART. 67 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 MAINTIENT ME PESSON EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE JUSQU'A LA SIGNATURE DES ACTES.
Numéro d'observation
55698
Date d'ajout
19/01/1989
Description
.ETEND LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA STE A LA STEPEREIRE CARDINET AUTOMOBILES, SOUS PATRIMOINE COMMUN. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 28 JUIN 1988. MR MACE JUGE CRE. MAITRE PESSON ADMINISTRATEUR ET MAITRE BELHASSEN 244 RUE DE RIVOLI A PARISREPRESENTANT DES CREANCIERS.
Numéro d'observation
62460
Date d'ajout
19/07/1988
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE . JUGEMENT DU 13 JUILLET 1988 NUMERO 00/ 0000 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 28 JUIN 1988 JUGE CRE MR MACE SUPPLT MRHEIMANN REPRESENTANT DES CREANCIERS ME BELHASSEN, 144 RUE DE RIVOLI 75001 ADMINISTRATEUR ME PESSON . L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGE, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION DE ASSISTER. .
Numéro d'observation
40754
Date d'ajout
29/06/1988
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 28 JUIN 1988 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 30 06 1970
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION DU N 246 913 B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).