Entreprise : LES PEINTRES TOULOUSAINS - SIREN 550 800 999
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2001)
Dénomination
LES PEINTRES TOULOUSAINS
SIREN (siège)
550 800 999
Date d'immatriculation au RNE
06/04/1955
Date de fin de la personne morale
05/04/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme coopérative de production à conseil d'administration (SCOP)
Capital minimum
125000 Franc Français
Adresse du siège
12 AV HONORE SERRES 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARRE JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Saverdun
Nom, Prénom(s)
CASALE MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
L'Union
Nom, Prénom(s)
MERCADAL CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
VIEU BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MIALHE MADELEINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
AZACETA PAUL , AUGUSTIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Cugnaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/07/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/09/1945
Siret
55080099900017
Code APE
454J
Origine du fonds
Achat
Activité principale
ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE VITRERIE
Adresse
12 AV 12 Avenue Honoré Serres
31000 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22771
Date d'ajout
21/12/2001
Description
(Divers) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19/12/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE DE L'ACTIF (L.622-30) CROIX DU MIDI DU 28.12.2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22772
Date d'ajout
21/12/2001
Description
Radiation du RCS le 21/12/2001 A compter du 19/12/2001 Jugement de clôture
Numéro d'observation
929
Date d'ajout
20/01/1998
Description
Vente établissement principal PRINCIPAL A LA SARL S.N. LES PEINTRES TOULOUSAINS A COMPTER DU 14/11/97
Numéro d'observation
10340
Date d'ajout
10/07/1997
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 02/07/97 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE, A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A NOMME LIQUIDATEUR(S) ............... : ME DUTOT LA GAZETTE DU 18/07/97 A COMPTER DU 02/07/97
Numéro d'observation
7925
Date d'ajout
30/05/1997
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 28/05/97 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE ET A NOMME REPRESENTANT(S) DES CREANCIERS : ME DUTOT JUGE COMMISSAIRE ............. : M. DELTORN ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME CAVIGLIOLI ASSISTANCE DU DEBITEUR ET A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 21/05/97 LA GAZETTE DU 06/06/97 A COMPTER DU 28/05/97
Numéro d'observation
7408
Date d'ajout
22/05/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements EFFECTUEE AU GREFFE LE 21.05.97
Numéro d'observation
16195
Date d'ajout
16/10/1995
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social (PV AGE 30.6.1995) A COMPTER DU 30.6.1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).