Entreprise : F. MODE - SIREN 546 950 213
Identité
(Entreprise radiée le 29/07/2021)
Dénomination
F. MODE
SIREN (siège)
546 950 213
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1969
Date de fin de la personne morale
16/03/2068
Date de clôture
30/11
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
292657 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE L'INDUSTRIE 85590 LES EPESSES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 4
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUMINEAU JEAN-FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Les Herbiers
Nom, Prénom(s)
GUILBAUD LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint Herblain CEDEX
Dénomination
SOFILU
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Les Epesses
Dénomination
CABINET IN EXTENSO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon CEDEX 02
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/03/1969
Siret
54695021300019
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
fabric. De chaussures fabrication et vente de chaussures en tout genre. Vente de chaussures dans magasin usine
Adresse
12 RUE DE L'INDUSTRIE
85590 , LES EPESSES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 4
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/08/2000
Siret
54695021300027
Adresse
13 RUE DE L ARCEAU
86100 , CHATELLERAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
29/07/2021
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 28/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
29/07/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
21/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 21/02/2018 prononçant la liquidation judiciaire, et désignant liquidateur SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Nicolas PELLETIER 4 Rue Manuel 85000 LA ROCHE SUR YON, . Avec poursuite d'activité jusqu'au 28/02/2018.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
20/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 20-12-2017, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire SELARL AJIRE prise en la personne de Maître César HUBBEN Bd Aristide Briand CS 72 85000 LA ROCHE SUR YON,, avec pour mission : d'assister la société débitrice dans la gestion de l'entreprise, en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Nicolas PELLETIER 4 Rue Manuel 85000 LA ROCHE SUR YON,, et a ouvert une période d'observation expirant le 21/02/2018, date de cessation des paiements le 14-12-2017. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/03/1969
Description
Historique des observations depuis le 17/03/1969 : TITRE DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : VENDEE LIBRE ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : SOCIETE CHAUSSURES FRANCE MODE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).