Entreprise : SEILLER ET FILS SA - SIREN 545 520 108
Identité
(Entreprise radiée le 04/11/2019)
Dénomination
SEILLER ET FILS SA
SIREN (siège)
545 520 108
Date d'immatriculation au RNE
19/04/1955
Date de fin de la personne morale
18/04/2054
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
26080 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA COUR 01230 TENAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 20
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEILLER PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1932
Commune de résidence
Lagnieu
Nom, Prénom(s)
SEILLER RENAUD
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Saint-Cyr-au-mont d'or
Nom, Prénom(s)
SEILLER LAURENT , DIDIER , REMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Lagnieu
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
PricewaterhouseCoopers Services
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon 2e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1955
Siret
54552010800048
Nom commercial
MANUCOMTE
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente fabrication des ,ressorts sous toutes leurs formes la mécanique usinage des pièces de toutes espèces
Adresse
RUE rue de la Cour
01230 , Tenay - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 20
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1901
Siret
54552010800030
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Activité principale
Découpage, emboutissage
Adresse
61 RUE ROUSSIN
39260 , MOIRANS-EN-MONTAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/06/2019
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 14/05/2019 Dénomination de l'associé unique : SEILLER PARTICIPATION SAS RUE DE LA COUR 01230 TENAY
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).