Entreprise : COMPTOIR DU BATIMENT - SIREN 545 520 041
Identité
Dénomination
COMPTOIR DU BATIMENT
SIREN (siège)
545 520 041
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1955
Date de fin de la personne morale
28/01/2027
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
366023.99 EUR
Adresse du siège
01300 CHAZEY-BONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUQUET JEROME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LYON
Nom, Prénom(s)
MATHIEU MAURICE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1927
Nom, Prénom(s)
GUILLERY PIERRE , VALENTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1932
Commune de résidence
01
Nom, Prénom(s)
VUAILLAT JEAN , LOUIS , ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
VIEU
Dénomination
COFIRECO - CIE FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
69
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/08/1928
Siret
54552004100017
Nom commercial
BETON ARME DE CHAZEY BONS
Code APE
266A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION ACHAT VENTE ET TRANSFORMATIONS DE TOUS PRODUITS ET MATERIAUX POUR CONSTRUCTION ET ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES PRESTATIONS DE SERVICES
Adresse
01300 , CHAZEY BONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
54552004100025
Code APE
142A
Adresse
BELMONT
01260 , VALROMEY-SUR-SERAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6598
Date d'ajout
23/06/2016
Description
Radiation du RCS le 23/06/2016 avec effet au 08/07/2015 Rôle n° 2015 004593 Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 08/07/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
925
Date d'ajout
16/10/2001
Description
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR : ANCIEN MR FAVRE MARC NOUVEAU MR VUAILLAT JEAN LOUIS A COMPTER DU 10.09.2001
Numéro d'observation
925
Date d'ajout
16/10/2001
Description
DEPOT AU GREFFE Nø523 VOIX DE L'AIN DU 05.10.2001
Numéro d'observation
293
Date d'ajout
23/03/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELLEY EN DATE DU 23.03.2000 ARRêTANT LE PLAN DE CESSION, NOMMANT ME BERMOND 29 AV ALSACE LORRAINE COMMISSAIRE AU PLAN
Numéro d'observation
141
Date d'ajout
10/02/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELLEY EN DATE DU 10.02.2000 PROROGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 16.03.2000
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
14/01/2000
Description
DEPART DE HENRI GUEYDAN ADMINISTR ET PDT DU CA A COMPTER DU 26.11.99 NOUVEAU PDT DU CA : MATHIEU MAURICE à COMPTER DU 14.12.99
Numéro d'observation
968
Date d'ajout
24/11/1999
Description
DEPOT DES ACTES AU GREFFE LE 24.11.99 Nø477 VOIX DE L'AIN DU 29.10.99
Numéro d'observation
968
Date d'ajout
24/11/1999
Description
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CA : PARTANT MATHIEU MAURICE QUI RESTE ADMINISTRATEUR, NOUVEU : ADMINIS ET PDT DU CA : GUEYDAN HENRI A COMPTER DU 20.10.99
Numéro d'observation
802
Date d'ajout
28/09/1999
Description
PV AGO DU 13.8.99 VOIX DE L'AIN DU 17.9.99
Numéro d'observation
802
Date d'ajout
28/09/1999
Description
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR - ANCIEN : MR ROBERT RAMEAUX NOUVEAU : MR MARC FAVRE A COMPTER DU 13.8.99
Numéro d'observation
571
Date d'ajout
01/07/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELLEY EN DATE DU 01.07.99 PROROGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 24.02.2000
Numéro d'observation
448
Date d'ajout
20/05/1999
Description
DEPOT DES ACTES AU GREFFE DE BELLEY LE 20/05/99 NøA194 - EXTRAIT DU PV DE LA REUNION DU CA DU 26/03/99 - LA VOIX DE L'AIN DU 7/05/99
Numéro d'observation
448
Date d'ajout
20/05/1999
Description
DEMISSION D'ADMINISTRATEURS : LOUIS HUGON A COMPTER DU 01/10/98 - MARTINE MATHIEU ET PHILIPPE MATHIEU A COMPTER DU 26/03/99
Numéro d'observation
410
Date d'ajout
04/05/1999
Description
ORDONNANCE 109 DU JUGE COMMISSAIRE DU 04.05.99 AUTORISANT LA SOCIETE A SOLLICITER DE LA BANQUE DE L'ILE DE FRANCE : -UNE LIGNE DE MOBILISATION DE CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES "LOI DAILLY" UTILISABLE SUR MARCHES PRIVES à HAUTEUR DE 1 500 000 F AVEC RETENUE DE GARANTIE DE 20% - UNE LIGNE DE MOBILISATION DE CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES "LOI DAILLY" UTILISABLE SUR MARCHES PUBLICS à HAUTEUR DE 1 500 000 F AVEC RETENUE DE GARANTIE DE 20% - UNE LIGNE D'ESCOMPTE à HAUTEUR DE 2 500 000 F AVEC RETENUE DE GARANTIE DE 10%, LA BANQUE BENEFICIANT DE LA GARNATIE DE L'ARTICLE 40 AL 3 DE LA LOI DU 25.01.85
Numéro d'observation
285
Date d'ajout
24/03/1999
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU 24.03.99 AUTORISANT LA SOCIETE A SOLLICITER DE LA BANQUE MARTIN MAUREL UNE LIGNE DE CESSION DE CRéANCES LOI DAILLY NOTIFIEE SUR EDF à HAUTEUR DE 1 500 000 FRANCS AVEC UNE RETENUE DE GARANTIE DE 10%, LA BANQUE BENEFICIANT DE LA GARANTIE PREVUE à L'ARTICLE 40 AL 3 DE LA LOI DU 25.01.1985
Numéro d'observation
265
Date d'ajout
17/03/1999
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 17.03.99 AUTORISANT LA SOCIETE A SOLLICITER DE LA BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE UNE LIGNE D'ESCOMPTE COMMERCIAL à HAUTEUR DE 1 000 000 FRANCS AVEC UNER RETENUE DE GARANTIE DE 10% PLAFONNEE à 100 000 F, LA BANQUE BéNéFICIANT DE LA GARANTIE PRéVUE PAR L'ARTICLE 40 AL 3 DE LA LOI DU 25.01.1985
Numéro d'observation
258
Date d'ajout
15/03/1999
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 15.03.99 AUTORISANT LA SOCIETE A SOLLICITER DE LA BANQUE REGIONALE DE L'AIN UNE LIGNE D'ESCOMPTE DE PAPIER ACCEPTE A HAUTEUR DE 1 500 000 FRANCS AVEC UNE RETENUE DE GARANTIE DE 58% LA BANQUE BéNéFICIANT DE LA GARANTIE PRéVUE à L'ARTICLE 40 AL 3 DE LA LOI DU 25.01.1985.
Numéro d'observation
211
Date d'ajout
02/03/1999
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELLEY DU 01.03.99 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE NOMMANT ME BERMOND 29 AVENUE ALSACE LORRAINE 01300 BELLEY REPRESENTANT DES CREANCIERS ET ME PICARD 22 RUE DU CORDIER 01000 BOURG EN BRESSE ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
211
Date d'ajout
02/03/1999
Description
MME MURGAT JUGE COMMISSAIR ET FIXANT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 31.10.98
Numéro d'observation
948
Date d'ajout
26/10/1998
Description
CHANGMEENT COMM AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT : PARTANT TITULAIRE BOIS DOMINIQUE, NOUVEAU COFIRECO PARTANT SUPPLEANT : COFIRECO, NOUVEAU BOUQUET JEROEM A COMPTER DU 30.09.98
Numéro d'observation
948
Date d'ajout
26/10/1998
Description
AGO DU 30.09.98 DEPOT AU GREFFE LE 27.10.98 Nø457, VOIX DE L'AIN DU 23.10.98
Numéro d'observation
699
Date d'ajout
19/08/1997
Description
ADJONCTION DE L'ACTIVITE : PRESTATIONS DE SERVICES A COMPTER DU 17.06.97
Numéro d'observation
699
Date d'ajout
19/08/1997
Description
AGE DU 17.06.97 DEPOT AU GREFFE LE 19.08.97 N§340 VOIX DE L'AIN DU 18.07.97
Numéro d'observation
532
Date d'ajout
02/07/1996
Description
DEPART D'UN ADMINISTRATEUR : LEON BITTEBIERRE A COMPTER DU 10 JUIN 1996
Numéro d'observation
532
Date d'ajout
02/07/1996
Description
CHANGEMENT D'ADRESSE PERSONNELLE DE 2 ADMINISTRATEURS : MATHIEU PHILIPPE : ANCIENNE : 01 VIRIEU LE GRAND PLACE DU MONUMENT - NOU- VELLE : 01 BELLEY BRAILLE MONTESSUY - MATHIEU MARTINE : ANCIENNE : 01 BELLEY CH. DE TOURNOD - NOUVELLE : 01 CHAZEY BONS - DEPOT DES ACTES AU GREFFE DE BELLEY LE 2/07/96 N§A247 - EXTRAIT DU PV AGO DU 10/06/96 - LA VOIX DE L'AIN DU 21/06/96
Numéro d'observation
602
Date d'ajout
30/06/1994
Description
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR : GUILLERY PIERRE CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES : TITULAIRE : PARTANT : GUERPILLON JACQUES - NOUVEAU : BOIS DOMINIQUE - SUPPLEANT : PARTANT : BOIS DOMINIQUE NOUVEAU : SOCIETE COFIRECO - COMPAGNIEU FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPER- TISE COMPTABLE A CALUIRE ET CUIRE 69 A COMPTER DU 30 MAI 1994
Numéro d'observation
602
Date d'ajout
30/06/1994
Description
DEPOT DES ACTES AU GREFFE DE BELLEY LE 30 JUIN 1994 - N§242 - EXTRAIT DU PV DE L'AGO DES ACTIONNAIRES DU 30.05.94 - LE COURRIER DE L'AIN DU 9.06.94
Numéro d'observation
560
Date d'ajout
16/06/1994
Description
DEPOT DES ACTES AU GREFFE DE BELLEY LE 16.06.94 N§231 PV DU CA DU 16.06.94 N§231 LE COURRIER DE L'AIN DU 26.05.94
Numéro d'observation
560
Date d'ajout
16/06/1994
Description
DEPART D'UN ADMINISTRATEUR : PELLET MAURICE A COMPTER DU 17 DECEMBRE 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION DU N 1175 D DU 19.09.28 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 400 960.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 366 023.99 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).