Entreprise : SOC COOPERATIVE PERSONNEL BANQUE FRANCE - SIREN 542 073 820
Identité
(Entreprise radiée le 09/08/2022)
Dénomination
SOC COOPERATIVE PERSONNEL BANQUE FRANCE
Sigle
CPBF
SIREN (siège)
542 073 820
Date d'immatriculation au RNE
16/10/1954
Date de fin de la personne morale
15/10/2040
Date de clôture
31/01
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de consommation à conseil d'administration
Capital minimum
18500 EUR
Adresse du siège
15 RUE DALAYRAC 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPEYRAT ELIANE , REINE , LUCIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
Henner CHRISTINE
Nom d'usage
Leroy
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Thebaut-Guillaumin CATHERINE
Nom d'usage
Thebault
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Baley RENAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Clichy
Nom, Prénom(s)
Dauxerre BERNARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Noisy le Grand
Nom, Prénom(s)
GRAIL ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Chaville
Nom, Prénom(s)
Besseyre DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Charenton le Pont
Nom, Prénom(s)
Morisson SOPHIE
Nom d'usage
Muller
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Ermont
Nom, Prénom(s)
Richard MICHELE
Nom d'usage
Thiebaut
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Wissous
Nom, Prénom(s)
Huvelin DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Pontoise
Nom, Prénom(s)
Weppe SYLVIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Palaiseau
Nom, Prénom(s)
Bailly GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Montady
Nom, Prénom(s)
Dudouit LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Avouyi-Dovi AUGUSTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Villeparisis
Nom, Prénom(s)
Leroy CLAUDINE
Nom d'usage
Asscher
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Clamart
Dénomination
NEXIOM AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1941
Siret
54207382000012
Code APE
4711E - Magasins multi-commerces
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
REPARTIR A SES SOCIETAIRES LES OBJETS DE CONSOMATION QU'ELLE ACHATE OU FABRIQUE SOIT ELLE MEME SOIT EN S'UNISSANT AVEC D'AUTRES SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION
Adresse
15 RUE 15 rue Dalayrac
75002 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
54207382000020
Enseigne
CPBF SAINT OUEN
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Activité principale
Commerce d'alimentation générale
Adresse
50 RUE ARDOIN
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1954B07382191
Date d'ajout
09/08/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 08-07-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1954B07382186
Date d'ajout
17/12/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 10-11-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos DU : 13-12-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
20/02/2007
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
REIMMATRICULATION N 284 342 B
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).