Entreprise : QUILLET SA - SIREN 542 043 971
Identité
(Entreprise radiée le 13/12/2018)
Dénomination
QUILLET SA
SIREN (siège)
542 043 971
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1987
Date de fin de la personne morale
30/12/2073
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
26777520 EUR
Adresse du siège
149 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROZE DALILA
Nom d'usage
ZEIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
COLIN THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
LEOST CLAIRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Bois-Colombes
Dénomination
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Levallois Perret CEDEX
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/04/1914
Siret
54204397100077
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Ttes entreprises d'éditions et de presses, ainsi que Ttes opérations commerciales, industrielles financières, mobilières et immobilières se rattachant à l'objet à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'exploitation ou le développement.
Adresse
149 RUE 149 Rue ANATOLE FRANCE
92300 , Levallois-Perret - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/11/1987
Siret
54204397100069
Code APE
221E
Adresse
6 RUE ANCELLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
92199
Date d'ajout
13/12/2018
Description
Radiation. Fusion absorption par HACHETTE FILIPACCHI PRESSE "H.F.P" SA 582 101 424 RCS NANTERRE Le 07/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
68869
Date d'ajout
28/12/2012
Description
Fusion absorption de la société PRESSINTER SNC 407 679 026 RCS NANTERRE - à compter du 14/12/2012
Numéro d'observation
16595
Date d'ajout
31/12/1987
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).