Entreprise : PEBCO - SIREN 542 026 299
Identité
(Entreprise radiée le 30/12/2021)
Dénomination
PEBCO
SIREN (siège)
542 026 299
Date d'immatriculation au RNE
29/11/2010
Date de fin de la personne morale
28/11/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
RUE EDOUARD BRANLY ZI LE RONDEL 14100 HERMIVAL-LES-VAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE RONDEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NELC ERIC , GERARD , JEAN , HUBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
MAUREPAS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
54202629900074
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Société de gestion et de participation financière
Adresse
RUE Zi le Rondel Rue Edouard Branly
14100 , Hermival-les-Vaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE RONDEL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/03/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/1987
Siret
54202629900041
Code APE
702C
Adresse
10 RUE GALVANI
91300 , MASSY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/1998
Siret
54202629900066
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
3 RUE GALVANI
91300 , MASSY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/1993
Siret
54202629900058
Code APE
652E
Adresse
4 RUE HENRI POINCARE
92160 , ANTONY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7482
Date d'ajout
30/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2021, suppression du fonds de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/12/2021
Description
Dissolution à compter du 15/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/11/2021, liquidateur : NELC Eric, Gérard, Jean, Hubert, siège de la liquidation : 26 Rue de Vignon 75009 Paris 75009 PARIS, parution de la publicité légale : L'Eveil de Lisieux paru le 08/12/2021
Numéro d'observation
3234
Date d'ajout
29/11/2010
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal de : 3 rue Galvani 91300 Massy à rue Edouard Branly ZI le Rondel 14100 Hermival les Vaux Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège Date d'effet : 01/10/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des actes de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry le 29 avril 1991 sous le numéro 003497 Publication : la semaine d'Ile de France du 11 avril 1991 Transfert de Nanterre dépôt des actes au Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry le 10 avril 1998 sous le numéro 3175 Publication : journal la semaine d'Ile de France du 03 avril 1998 8 Juin 1988/ numéro 6767 : Mention d'office : déclaration de cessation des paiements effectuée au Greffe du Tribunal de Commerce de Corbeil Essonnes le 08.06.1988 à compter du 08.06.1988 15 juin 1988 / numéro 7066 : Mention d'office : le Tribunal de Commerce de Corbeil-Essonnes en date du 0906.1988 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié à l'encontre de la SA CONTRAPAC et autorise la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 21.07.1988. représentant des créanciers : Maître HOREL 18 av carnot 91100 CORBEIL-ESSONNES administrateur : Maître LIBERT 19 av carnot 91100 CORBEIL-ESSONNES, avec pour mission de remplacer le débiteur en assumant lui-même l'administration de l'entreprise. à compter du 09.06.1988 17 mars 1989/ numéro 3996 : Mention d'office : le Tribunal de Commerce de Corbeil Essonnes en date du 13.03.1989 a prononcé l'admission du plan de continuation avec cession partielle et sans location gérance (611 a:i 3) de : SA CONTRAPAC 28 rue d'Arcueil 94257 GENTILLY Cedex maintient représentant de créanciers : Maître HOREL 18 av carnot 91 CORBEIL nomme commissaire à l'exécution du plan : Maître LIBERT 19 av Carnot 91 CORBEIL ESSONNES à compter du 13.03.1989 19 juin 1989 / numéro 8765 Mention d'office : Tribunal de Commerce de Corbeil Essonnes, arrêt de la Cour d'Appel de Paris, en date du 07.06.1989 : infirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Corbeil le 13.03.1989 à l'encontre de SA CONTRAPAC 10 rue Galbani 91300 MASSY et 28 rue d'Arcueil 94257 GENTILLY. Arrête le plan de continuation présenté par MM DUMAS, LEVESQUES RENARD et BRICE dans les conditions prévues par le rapport déposé par Maître LIBERT, comprenant notamment : le maintient de dix sept emplois et une caution bancaire de 7 560 cadré de la consultation menée par le représentant des créanciers dit que les créanciers n'ayant pas accepté les délais et remises proposés seront réglés intégralement en dix ans à compter de l'année 1990 à raison de 10 % par an. Maintient Maître LIBERT pour une durée de six mois dans ses fonctions d'administrateur et le charge en outre pour trois ans des fonctions de commissaire à l'exécution du plan, maintient Maître HOREL dans ses fonctions de représentant des créanciers.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).