Entreprise : MANAGERS50 - SIREN 540 090 693
Identité
(Entreprise radiée le 19/01/2021)
Dénomination
MANAGERS50
SIREN (siège)
540 090 693
Date d'immatriculation au RNE
27/02/2012
Date de fin de la personne morale
26/02/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
5 RUE PIERRE MIDRIN 92310 SEVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUMEYER PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
La Garenne-Colombes
Nom, Prénom(s)
PETIT BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
SPIRE OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Sèvres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/2012
Siret
54009069300016
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en recrutement.
Adresse
5 RUE 5 Rue Pierre Midrin
92310 , Sèvres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5214
Date d'ajout
19/01/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5214
Date d'ajout
19/01/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19/01/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 19/01/2021
Numéro d'observation
97492
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 06 novembre 2018 , confirme le jugement du 7 mars 2018 sauf en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. Olivier SPIRE; statuant à nouveau prononce à l'encontre de M. Olivier SPIRE né le 18 mai 1946 à Boulogne Billancourt de nationalité française demaurant 155 avenue Roger Salengro à Chaville 92370, une mesure d'interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pendant une durée de 2 ans
Numéro d'observation
83574
Date d'ajout
21/07/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21/07/2015 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
59941
Date d'ajout
21/01/2015
Description
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé en date du 21/01/2015 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2015J00061 date de cessation des paiements le 15/07/2014 et a désigné liquidateur Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).