Entreprise : TONYNOT - SIREN 539 978 874
Identité
Dénomination
TONYNOT
SIREN (siège)
539 978 874
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2012
Début d’activité
21/04/2012
Date de fin de la personne morale
19/02/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Bar, restaurant, pâtisseries, glaces, sandwicherie, pizzas, sur place ou à emporter
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
LD BONASCRE 09110 AX-LES-THERMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR DES PLANES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT-GONNET MICKAEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Agde
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/04/2012
Siret
53997887400011
Enseigne
LE REFUGE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Bar, restaurant, pâtisseries, glaces, sandwicherie, pizzas, sur place ou à emporter
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Autres Activités
PATISSERIE GLACES SANDWICHERIE PIZZAS A EMPORTER
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Adresse
LD BONASCRE
09110 , AX-LES-THERMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR DES PLANES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/001098
Date d'ajout
26/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 11/02/2019 arrêtant le jugement d'arrêt de plan avec continuation. Commissaires à l'exécution du plan : SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître BRENAC Alix 23 rue Delcassé 09000 Foix
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/000469
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Foix en date du 05/02/2019 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DUVAL Bruno en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F18/003329
Date d'ajout
15/10/2018
Description
Par arrêt en date du 10/10/2018 la cour d'appel de Toulouse infirme le jugement de liquidation judiciaire en date du 18 juin 2018, maintien du redressement judiciaire.
Numéro d'observation
F18/002194
Date d'ajout
19/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 18/06/2018 prononçant la conversion en liquidation simplifiée. Organes de la procédure : Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître BRENAC Alix 23 rue Delcassé 09000 Foix . Date de cessation des paiements : 15/12/2015
Numéro d'observation
F17/003093
Date d'ajout
06/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 06/11/2017 décidant la prorogation exceptionnelle de la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 14/05/2018.
Numéro d'observation
F17/001744
Date d'ajout
22/05/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Foix en date du 18/05/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur PIBOURDIN Jean-Luc en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/001564
Date d'ajout
02/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 24/04/2017 prolongeant la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 06/11/2017.
Numéro d'observation
F17/000588
Date d'ajout
27/01/2017
Description
Par ordonnance en date du 27/01/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Foix a désigné Mandataire judiciaire : SELARL EGIDE PRISE EN LA PERSONNE DE Maître Alix BRENAC 23 Rue Delcassé 09000 FOIX en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/002774
Date d'ajout
14/11/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 14/11/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur CARMONA Christian Mandataire judiciaire : SELARL BRENAC ET ASSOCIES prise en la personne de Me Brenac Alix 23 RUE DELCASSÉ 09000 FOIX. Date de cessation des paiements : 15/12/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).