Entreprise : SCI DU CHATEAU - SIREN 539 804 997
Identité
(Entreprise radiée le 24/09/2020)
Dénomination
SCI DU CHATEAU
SIREN (siège)
539 804 997
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2012
Date de fin de la personne morale
08/02/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
40 AV DE LA VIALLE 63122 CEYRAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAYNARD PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Ceyrat
Nom, Prénom(s)
BAYNARD MARC-ADRIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1992
Commune de résidence
Ceyrat
Nom, Prénom(s)
ANDLAUER ISABELLE
Nom d'usage
BAYNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Saint-Beauzire
Nom, Prénom(s)
BAYNARD PIERRE-ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1990
Commune de résidence
Martres-de-Veyre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/2012
Siret
53980499700010
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, rénovation, gestion, location de tous ensembles immobiliers
Adresse
19 RUE BLAISE DAURIERE
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/05/2017
Siret
53980499700028
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
40 AV DE LA VIALLE
63122 , CEYRAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11133
Date d'ajout
23/09/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10109
Date d'ajout
07/09/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 07/07/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/09/2020
Description
Dissolution à compter du 07/07/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/07/2020, liquidateur : BAYNARD Patrick, siège de la liquidation : 40 Avenue de la Vialle 63122 Ceyrat, parution de la publicité légale : L'annonceur légal en date du 10/09/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).