Entreprise : INSTITUTION FRANCE-CHINE DE DEVELOPPEMENT ECOLOGIQUE (IFCDE) - SIREN 539 737 593
Identité
(Entreprise radiée le 28/05/2021)
Dénomination
INSTITUTION FRANCE-CHINE DE DEVELOPPEMENT ECOLOGIQUE (IFCDE)
SIREN (siège)
539 737 593
Date d'immatriculation au RNE
06/02/2012
Date de fin de la personne morale
05/02/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
91 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Melloul STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Botbol MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Panzuti HERVE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Paris
Dénomination
Centuria Capital Villes Vertes
Qualité
Président de SAS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/2012
Siret
53973759300019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
10 AV DE FRIEDLAND
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/01/2012
Siret
53973759300035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding de sociétés dont l'activité est liée, entre autres, à l'aménagement, développement, construction, vente ou achat de fonciers, biens d'équipement et services dans le cadre de plans de développement ou de redéveloppement de villes ou de nouveaux centres urbains en Chine. Toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement en tout ou partie à l'activité ci-dessus.
Adresse
91 AV 91 avenue des Champs-Élysées
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2014
Siret
53973759300027
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
92 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B0236216
Date d'ajout
28/05/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 15-04-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B0236211
Date d'ajout
03/03/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 28-01-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Journal Spécial des Sociétés DU : 10-02-2021, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).