Entreprise : EYRA RESIDENCE - SIREN 539 071 464
Identité
Dénomination
EYRA RESIDENCE
SIREN (siège)
539 071 464
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2012
Début d’activité
01/01/2016
Date de fin de la personne morale
10/01/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'exploitation d'une résidence de services pour séniors
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
3 RUE 3 rue Edmond Andrieu 34290 Valros FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
EYMARD CHRISTINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Montarnaud
Nom, Prénom(s)
RACHAU THOMAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Servian
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
53907146400033
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exploitation d'une résidence de services pour séniors
Adresse
3 RUE 3 rue Edmond Andrieu
34290 , Valros - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
53907146400017
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
68 RUE ANDRE CHAMSON
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2014
Siret
53907146400025
Code APE
8730A - Hébergement social pour personnes âgées
Activité principale
Hébergement social pour personnes âgées
Adresse
8 RUE DES INCAS
34290 , SERVIAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT LE CLOS DU SOLEIL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2368
Date d'ajout
23/03/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2016 : Modifié : RACHAU Thomas, Gérant, demeurant impasse DU 8 MAI 1945 34290 Servian Transfert de l'établissement principal à compter du 01/01/2016 : Ancienne adresse : 8 rue des Incas - lotissement le Clos du Soleil 34290 Servian Nouvelle adresse : 3 rue Edmond Andrieu 34290 Valros
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4606
Date d'ajout
17/07/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 10/06/2013. (Mention n° F13/009939 du 15/07/2013 : Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).