Entreprise : FERNANDEL - SIREN 538 829 250
Identité
Dénomination
FERNANDEL
SIREN (siège)
538 829 250
Date d'immatriculation au RNE
06/01/2012
Date de fin de la personne morale
05/01/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
24 RUE DE TILSITT 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Samsam Bakhtiari ADRIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/05/2012
Siret
53882925000017
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Bar, restaurant, discothèque.
Adresse
24 RUE 24 rue de Tilsitt
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B0033410
Date d'ajout
30/06/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/04/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 01/04/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201503031 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, maintient M. Dominique Rain, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/02/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/02/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 22/02/2016, soit jusqu'au 22/06/2016
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/10/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 22/10/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201503031 date de cessation des paiements le 22/04/2014, et a désigné juge commissaire : M. Dominique Rain, administrateur : SELARL Bauland, Carboni, Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez 7 rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : de gérer, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 22/02/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).