Entreprise : DAVID DI FAZIO LIONEL DECOTTE ALEXIS DEROO ET XAVIER DELARUE - SIREN 538 776 873
Identité
(Entreprise radiée le 15/11/2019)
Dénomination
DAVID DI FAZIO LIONEL DECOTTE ALEXIS DEROO ET XAVIER DELARUE
SIREN (siège)
538 776 873
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2011
Date de fin de la personne morale
26/12/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Capital social
12010 EUR
Adresse du siège
13 RUE LOUIS GUILLAUMOND 69440 MORNANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DI FAZIO DAVID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Mornant
Nom, Prénom(s)
DECOTTE LIONEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Mornant
Nom, Prénom(s)
DEROO ALEXIS , VINCENT , PAUL , CHARLES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Mornant
Nom, Prénom(s)
DELARUE XAVIER , GERARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Mornant
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/2012
Siret
53877687300027
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
34 RUE EDOUARD IDOUX
69700 , GIVORS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/2012
Siret
53877687300035
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Huissiers de justice associés
Adresse
25 RUE JEAN MARIE IMBERT
69700 , GIVORS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/01/2012
Siret
53877687300019
Enseigne
Huissiers de justice associés
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Huissiers de justice associés
Adresse
13 RUE 13 Rue Louis Guillaumond
69440 , Mornant - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).