Entreprise : E.D.C. DISTRIBUTION - SIREN 538 770 512
Identité
Dénomination
E.D.C. DISTRIBUTION
SIREN (siège)
538 770 512
Date d'immatriculation au RNE
26/12/2011
Début d’activité
23/11/2011
Date de fin de la personne morale
25/12/2061
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Intermédiaire du commerce, produits divers, courtage, représentation, distribution commerciale, toutes activités auxiliaires du commerce, toutes activités annexes liées à cette activité.
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
12 RUE LOUIS SERRE 30410 MOLIERES-SUR-CEZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
DE SAINT-RAPT & BERTHOLET (SELARL)
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/11/2011
Siret
53877051200019
Nom commercial
EDC DISTRIBUTION
Enseigne
EDC DISTRIBUTION
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Intermédiaire du commerce, produits divers, courtage, représentation, distribution commerciale, toutes activités auxiliaires du commerce, toutes activités annexes liées à cette activité.
Adresse
12 RUE LOUIS SERRE
30410 , MOLIERES-SUR-CEZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/008705
Date d'ajout
02/03/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 02/03/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/040678
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Par ordonnance en date du 22/11/2021, désignons en qualité de mandataire Ad'Hoc AJ MEYNET & ASSOCIES 10 Avenue de la Croix Rouge - Bâtiment E2 84000 AVIGNON en remplacement de celui précédemment désigné
Numéro d'observation
F19/012176
Date d'ajout
24/06/2019
Description
Par ordonnance en date du 19/06/2019, désignons en qualité de mandataire Ad'Hoc la SELARL AJ2P représentée par Maître PELENC 67 rue des Teinturiers 84000 AVIGNON
Numéro d'observation
F19/005694
Date d'ajout
20/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 20/03/2019 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 29 rue des Lombards 30000 Nîmes. Date de cessation des paiements : 20/01/2019
Numéro d'observation
F19/005464
Date d'ajout
18/03/2019
Description
Modification relative aux dirigeants DOUCET Eric nom d'usage : DOUCET Eric n'est plus gérant Société d'exercice libéral à responsabilité limitée DE SAINT-RAPT & BERTHOLET (SELARL) devient administrateur provisoire Ajout du représentant : Monsieur Bruno Louis Jean BERTHOLET à compter du 24/01/2019
Numéro d'observation
F14/015340
Date d'ajout
05/12/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/10/2013.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).