Entreprise : LOPTRONIC - SIREN 538 459 256
Identité
Dénomination
LOPTRONIC
SIREN (siège)
538 459 256
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2011
Date de fin de la personne morale
11/12/2110
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
DOM VELOURY - DOMAINE DE GUILGUIFFIN 29710 LANDUDEC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VELOURY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCIER HUBERT , CHARLES , JEAN , MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
ALTER SIGRID , MARGARETE , ELISABETHA
Nom d'usage
LOOS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Landudec
Dénomination
GORIOUX FARO ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/2011
Siret
53845925600011
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fourniture de conseils et de prestations de services en matière commerciale, marketing
Adresse
DOM Veloury - Domaine de Guilguiffin
29710 , Landudec - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VELOURY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4366
Date d'ajout
31/03/2022
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6001
Date d'ajout
06/11/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/04/2012 : Partant : GUILLOU Paul, Yves, Marie, Commissaire aux comptes suppléant Partant : SACA OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARL GORIOUX FARO ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : MERCIER Hubert, Charles, Jean, Marie, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).