Entreprise : SCI CLAG - SIREN 538 293 465
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2020)
Dénomination
SCI CLAG
SIREN (siège)
538 293 465
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2011
Date de fin de la personne morale
04/12/2110
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
21 B MILLET 33230 COUTRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORRA LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Coutras
Nom, Prénom(s)
FEYRIT CRISTEL
Nom d'usage
MORRA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Coutras
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2011
Siret
53829346500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'immeubles ou de terrains à bâtir, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement d'immeubles bâtis ou non
Adresse
21 B 21 bis Millet
33230 , coutras - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/12/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 13-10-2020 AVEC DATE D'EFFET AU 13-10-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
15/12/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 13-10-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : LE LEGALISTE DU : 18-12-2020, adresse de liquidation : au siège social 21 bis Millet 33230 coutras.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).