Entreprise : SCI FREMONT - SIREN 538 283 102
Identité
(Entreprise radiée le 05/12/2023)
Dénomination
SCI FREMONT
SIREN (siège)
538 283 102
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2011
Date de fin de la personne morale
04/12/2061
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
31 RUE DU LAOS 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Feldgajer JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Feldgajer MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1939
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FELIS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Dénomination
ARSON
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
REALIS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/11/2011
Siret
53828310200027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion de biens et droits immobiliers.
Adresse
31 RUE 31 rue du Laos
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/05/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/11/2011
Siret
53828310200019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 RUE J ET E MONTGOLFIER
93110 , ROSNY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2022D0548216
Date d'ajout
05/12/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 22-07-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2022D0548211
Date d'ajout
28/09/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 17-07-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 08-09-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
50029
Date d'ajout
18/07/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 24/05/2022
Numéro d'observation
2022D054821
Date d'ajout
15/07/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).