Entreprise : LUCEBA - SIREN 538 252 594
Identité
Dénomination
LUCEBA
SIREN (siège)
538 252 594
Date d'immatriculation au RNE
02/12/2011
Début d’activité
08/11/2017
Date de fin de la personne morale
01/12/2117
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition de tous biens immobiliers, administration, exploitation, gestion strictement patrimoniale, mise en valeurs et aliénation dans le cadre de la gestion civile de ses biens.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
309 CHE DU VILLARD 83340 LE THORONET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CACCIARELLA SEBASTIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CACCIARELLA PATRICK , ARMAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Le Thoronet
Nom, Prénom(s)
THOMAS CATHERINE , SUZANNE
Nom d'usage
CACCIARELLA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Le Thoronet
Dénomination
ADVANTYS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/11/2017
Siret
53825259400022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
309 CHE DU VILLARD
83340 , LE THORONET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/10/2011
Siret
53825259400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
148 RUE EMILE ZOLA
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18519
Date d'ajout
29/06/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Draguignan par suite de transfert du siège social à compter du 23/06/2020 du 51 Rue des Roux 94240 L'Haÿ-les-Roses au 309 Chemin du Villard 83340 Le Thoronet Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 23/06/2020 Ancienne valeur : 51 Rue des Roux 94240 L'Haÿ-les-Roses Nouvelle valeur : 309 Chemin du Villard 83340 Le Thoronet
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4064
Date d'ajout
23/05/2018
Description
Radiation du RCS le 23/05/2018 avec effet au 02/04/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Créteil par suite du transfert du siège social : 309 CHE du Villard 83340 LE THORONET au 51 RUE des Roux 94240 L H AY LES ROSES. rcs Créteil D 538 252 594 N° de gestion 2018 D 753
Numéro d'observation
86527
Date d'ajout
17/05/2018
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
38126
Date d'ajout
12/12/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de DRAGUIGNAN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).