Entreprise : TEINTURIERS DE PARIS - SIREN 538 107 780
Identité
Dénomination
TEINTURIERS DE PARIS
Sigle
TDP
SIREN (siège)
538 107 780
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2011
Date de fin de la personne morale
24/11/2110
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2012
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
102000 EUR
Adresse du siège
18 RUE MARTHE AUREAU 77400 LAGNY-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOTBOL MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CLARET MAXIME , GILBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Montrouge
Nom, Prénom(s)
MELLOUL STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BERENGER FREDERIC
Nom d'usage
BERENGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
PARIS 18
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/01/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/11/2011
Siret
53810778000016
Code APE
1511Z - Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
Code APRM
1511ZZ - Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Teinture et ennoblissement de pelleteries
Code APRM
1511ZZ - Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures
Code APRM
1511ZZ - Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures
Adresse
18 RUE MARTHE AUREAU
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
09/01/2024
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 08/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
09/01/2024
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/04/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de Meaux, a prononcé, en date du 14-04-2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 16-10-2019 liquidateur SCP Philippe ANGEL & Denis HAZANE mission conduite par Maître HAZANE 49-51 Avenue du Président Salvador Allende 77100 Meaux
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).