Entreprise : AVANTGARDE FRANCE - SIREN 538 042 185
Identité
Dénomination
AVANTGARDE FRANCE
SIREN (siège)
538 042 185
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2011
Date de fin de la personne morale
21/11/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
45 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Peter JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Vaillant BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
Emoti-Coms Limited
Qualité
Président de SAS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/11/2011
Siret
53804218500024
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'activité d'agence de communication, chargée de conseiller des entreprises et des marques sur leurs investissements et leurs dépenses marketing et communication et de mettre en place des campagnes, en particulier, par la création publicitaire sur tous supports (vidéos, photographiques ou autre), l'organisation d'évenements, de promotions, la gestion des relations publiques, la gestion de partenariats, le parrainage, la communication et le commerce sur des supports numériques et mobiles, la gestion de la relation client et leur fidélisation, le marketing direct, le lancement de réseaux de distribution.
Adresse
45 RUE 45 rue La Boétie
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/2011
Siret
53804218500016
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
27 AV DE L OPERA
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B2381924
Date d'ajout
13/02/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 13/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
12/10/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 12/10/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201602794, date de cessation des paiements le 13/04/2015, et a désigné : juge commissaire M. Bernard Rossignol liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
19/10/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-09-2015
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
19/10/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-09-2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).