Entreprise : EKOLOG - SIREN 537 925 851
Identité
(Entreprise radiée le 19/11/2020)
Dénomination
EKOLOG
SIREN (siège)
537 925 851
Date d'immatriculation au RNE
18/11/2011
Date de fin de la personne morale
17/11/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
1 RUE PLUME COQ 51700 IGNY-COMBLIZY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTIN SOPHIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Igny-Comblizy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/11/2011
Siret
53792585100017
Nom commercial
EKOLOG
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
1 RUE PLUME COQ
51700 , IGNY-COMBLIZY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/2015
Siret
53792585100025
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche développement en autres sciences physiques et naturelles.
Adresse
39 BD Plateforme 39-39 boulevard de Magenta
75010 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLATEFORME 39
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B0015611
Date d'ajout
19/11/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-09-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14307
Date d'ajout
16/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/09/2020
Numéro d'observation
2016B001568
Date d'ajout
20/08/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-07-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Petites Affiches Matot Braine DU : 10-08-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/08/2020
Description
Dissolution à compter du 31/07/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/07/2020, liquidateur : BERTIN Sophie, siège de la liquidation : 1 Rue Plume-Coq 51700 Igny-Comblizy, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine en date du 10/08/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).