Entreprise : GOLFE PEINTURE - SIREN 537 782 203
Identité
Dénomination
GOLFE PEINTURE
SIREN (siège)
537 782 203
Date d'immatriculation au RNE
14/11/2011
Début d’activité
01/07/2014
Date de fin de la personne morale
13/11/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Peinture, ravalement, revêtements muraux, moquette, isolation, bardage et plus généralement tous travaux de bâtiment
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Capital social
101400 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU GENERAL BARON FABRE 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU PRAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCAS BRUNO , CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Laval
Dénomination
SOFIDEM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2014
Siret
53778220300021
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Peinture, ravalement, revêtements muraux, moquette, isolation, bardage et plus généralement tous travaux de bâtiment
Adresse
4 RUE DU GENERAL BARON FABRE
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU PRAT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2011
Siret
53778220300013
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux de peinture et vitrerie
Adresse
3 RUE DU GENERAL BARON FABRE
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU PRAT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5574
Date d'ajout
14/09/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2018 : Partant : BOISGONTIER Joël, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4972
Date d'ajout
14/09/2016
Description
Capital réduit de 224 000 euros pour le ramener à 26 000 euros puis augmenté de 224 000 euros pour le porter à 250 000 euros à compter du 22/06/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).