Entreprise : CLUBS BY JOA - SIREN 537 590 556
Identité
Dénomination
CLUBS BY JOA
SIREN (siège)
537 590 556
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2011
Début d’activité
02/11/2018
Date de fin de la personne morale
28/10/2110
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/2011
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un club de jeux à Paris, restaurant
Code APE
9200Z - Organisation de jeux de hasard et d'argent
Capital social
22400 EUR
Adresse du siège
12 RUE ROYALE 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
Le Berre CHRISTOPHE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Châtelaillon-Plage
Nom, Prénom(s)
Jourdain LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Toussieux
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/2018
Siret
53759055600024
Nom commercial
CLUB JOA ROYALE
Code APE
9200Z - Organisation de jeux de hasard et d'argent
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Adresse
12 RUE ROYALE
75008 , PARIS 8E ARRONDISSEMENT - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/05/2018
Type d'établissement
Secondaire
Siret
53759055600016
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Adresse
34 QUAI CHARLES DE GAULLE
69006 , LYON 6E ARRONDISSEMENT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CITE INTERNATIONALE
Données corrigées issues du guichet unique
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B0271014
Date d'ajout
16/06/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 16/06/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202100987, date de cessation des paiements le 30/04/2021, et a désigné : juge commissaire Mme Cécile Gotzorides liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/008791
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de PARIS par suite du transfert du siège social du 34 Quai Charles de Gaulle Cité Internationale 69006 LYON au 12 rue Royale 75008 PARIS à compter du 02/11/2018 (Actes déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce de PARIS le 29/01/2018sous le numéro 2019R011348).
Numéro d'observation
2019B027101
Date d'ajout
29/01/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
F18/028622
Date d'ajout
08/06/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/05/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).