Entreprise : SUD INVEST INC - SIREN 537 377 905
Identité
Dénomination
SUD INVEST INC
Sigle
SUD INVEST
SIREN (siège)
537 377 905
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2011
Début d’activité
01/01/2015
Date de fin de la personne morale
24/10/2100
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Agence immobilière, gestion de syndic de copropriété, gestion locative, transaction sur immeubles et fonds de commerce, location saisonnière, expertise immobilière, conseil
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU LANGUEDOC 97427 L'ETANG-SALE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2015
Siret
53737790500022
Nom commercial
SUD INVEST INC
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Agence immobilière, gestion de syndic de copropriété, gestion locative, transaction sur immeubles et fonds de commerce, location saisonnière, expertise immobilière, conseil
Autres Activités
Agence immobilière, gestion de syndic de copropriété, gestion locative, transaction sur immeubles et fonds de commerce, location saisonnière, expertise immobilière, conseil
Adresse
15 RUE DU LANGUEDOC
97427 , L'ETANG-SALE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/10/2011
Siret
53737790500014
Nom commercial
SUD INVEST INC
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
9 A CHE FLEURY
97421 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2097
Date d'ajout
11/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2015 : Modifié : BOUREL Erwan, Jean, Gérant, demeurant 12 rue Hector Berlioz 97421 Saint-Louis Transfert du siège social à compter du 01/01/2015 : Ancienne adresse : N° 9 A chemin Fleury 97421 La Rivière saint louis Nouvelle adresse : 15 rue du Languedoc 97427 Etang salé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).