Entreprise : INTERNATIONAL STOCKS TRADING - SIREN 535 387 799
Identité
Dénomination
INTERNATIONAL STOCKS TRADING
SIREN (siège)
535 387 799
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2011
Début d’activité
22/09/2011
Date de fin de la personne morale
17/10/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Le négoce de stocks de marchandises et de prestations de services à l'international, le conseil dans les activités d'achat, de vente et de développement dans le e-commerce
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Tapie LAURENT , ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/09/2011
Siret
53538779900013
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le négoce de stocks de marchandises et de prestations de services à l'international, le conseil dans les activités d'achat, de vente et de développement dans le e-commerce
Adresse
4 RUE DE PENTHIEVRE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2011B2149115
Date d'ajout
17/05/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 16/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B2149113
Date d'ajout
09/06/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 09/06/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201122, date de cessation des paiements le 09/12/2020, et a désigné M. Charles-henri Le Chevalier : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ARGOS en la personne de Me Véronique Manié 19 rue Lantiez 75017 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2011B214917
Date d'ajout
23/10/2018
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 16-10-2018 Infirme le jugement rendu le 24 mai 2018 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
2011B214915
Date d'ajout
24/05/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 24/05/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201801184, date de cessation des paiements le 24/11/2016, et a désigné : juge commissaire M. Olivier Castello liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).