Entreprise : ECOTEAM - SIREN 534 926 795
Identité
Dénomination
ECOTEAM
SIREN (siège)
534 926 795
Date d'immatriculation au RNE
27/09/2011
Début d’activité
22/09/2011
Date de fin de la personne morale
26/09/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toute activité commerciale liée à la réalisation d'un projet de développement durable relative notamment, au développement marketing d'un équipement ou procédé de production d'énergie et à la promotion d'un équipement ou d'un procédé technique d'économie ou de production d'énergie. Accompagnement, suivi de ses clients dans le cadre de l'élaboration et la réalisation de son projet de développement durable. Toutes autres activités et ou opérations de toutes natures pouvant se rattacher à son objet social ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires. Toute activité d'accompagnement, de suivi de ses clients dans le cadre de la définition, l'élaboration et la réalisation de son projet de développement durable.
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital minimum
100 EUR
Adresse du siège
20 AV FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Desmet MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Nom, Prénom(s)
Lefevre BERNARD , RAPHAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Radjabali FABRICE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Dénomination
ARCADE FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/09/2011
Siret
53492679500020
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toute activité commerciale liée à la réalisation d'un projet de développement durable relative notamment, au développement marketing d'un équipement ou procédé de production d'énergie et à la promotion d'un équipement ou d'un procédé technique d'économie ou de production d'énergie. Accompagnement, suivi de ses clients dans le cadre de l'élaboration et la réalisation de son projet de développement durable. Toutes autres activités et ou opérations de toutes natures pouvant se rattacher à son objet social ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires.
Adresse
20 AV FRANKLIN D. ROOSEVELT
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/09/2011
Siret
53492679500012
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
42 AV MONTAIGNE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
06/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 06-07-2016 prononçant la liquidation judiciaire sous le numéro JP201600004, désigne liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris, maintient M. Michel Baert, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Aurélia Perdereau.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2016 prononçant l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SAS FSB HOLDING, dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun sous le n°JP201600004, date de cessation des paiements le 31 mars 2015, et confirmant la désignation de la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Aurélia Perdereau, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, administrateur avec pour mission de gérer, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Gorrias, 3 rue Troyon 75017 Paris. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).