Entreprise : RANGERS SECURITE SARL - SIREN 534 579 701
Identité
Dénomination
RANGERS SECURITE SARL
SIREN (siège)
534 579 701
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2011
Début d’activité
01/09/2011
Date de fin de la personne morale
25/09/2071
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Surveillance Gardiennage Inspection Filtrage Sûreté de bagages portuaire et aéroportuaire - Surveillance et télésurveillance à distance - Protection rapprochée
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
73 RUE VATABLE 97110 POINTE A PITRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N-118-119 - 1ETG- IMMEUBLE PRIVALIS I
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
UNAU LUCIEN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Les Abymes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2011
Siret
53457970100010
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Surveillance Gardiennage Inspection Filtrage Sûreté de bagages portuaire et aéroportuaire - Surveillance et télésurveillance à distance - Protection rapprochée
Autres Activités
Surveillance Gardiennage Inspection Filtrage Sûreté de bagages portuaire et aéroportuaire - Surveillance et télésurveillance à distance - Protection rapprochée
Adresse
73 RUE VATABLE
97110 , POINTE A PITRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N-118-119 - 1ETG- IMMEUBLE PRIVALIS I
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/004291
Date d'ajout
13/04/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13/04/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4923
Date d'ajout
06/10/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/05/2014 :Partant : DE COURTEMANCHE DE LA CLEMANDIERE Richard, Jean-Marie, GérantNouveau : URNAU Lucien, Michel, GérantChangement de la nature de la gérane à compter du 28/05/14JAL : Nouvelles Etincelles en date du 12/06/2014
Numéro d'observation
4688
Date d'ajout
29/09/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/04/2014 :Partant : UNAU Lucien Michel, GérantNouveau : DE COURTEMANCHE DE LA CLEMANDIERE Richard, Jean-Marie, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).