Entreprise : TRAVELLUTION HOLDINGS - SIREN 534 383 773
Identité
Dénomination
TRAVELLUTION HOLDINGS
SIREN (siège)
534 383 773
Date d'immatriculation au RNE
02/09/2011
Début d’activité
01/09/2011
Date de fin de la personne morale
01/09/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Gestion et contrôle des sociétés via des participations financières.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
38 RUE SERVAN 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bastianelli GIACOMO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHOURAKI LISON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PERICAT FABIENNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Magny en Vexin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2011
Siret
53438377300015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion et contrôle des sociétés via des participations financières.
Autres Activités
Gestion et contrôle des sociétés via des participations financières.
Adresse
38 RUE SERVAN
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
25/04/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 25/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/06/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 23/06/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201601888, date de cessation des paiements le 13/06/2016, et a désigné Mme Noëlle Bogureau : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Belhassen-Steiner en la personne de Me Camille Steiner 76 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).